Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeden zo zástupcov podľa poradia.
Predmety činnosti
výroba výrobkov z plastov (od 10.11.2021)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (od 23.1.2013)
zlievanie drahých kovov (zhotovovanie legúr - zliatin, rafinácie drahých kovov a výroby polotovarov z drahých kovov) (od 10.9.2009)
nákup a predaj výpočtovej techniky (od 13.5.2004)
prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/ body 3, 4, 5, 8 a 9 zákona č. 379/97 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností (od 17.6.1999)
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov (od 12.3.1999)
zlatníctvo, strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo (od 12.3.1999)
spracovanie kameňa (od 12.3.1999)
reklamná činnosť (od 12.3.1999)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.10.1995)
automatizované spracovanie údajov (od 5.10.1995)
kovoobrábanie (od 5.10.1995)
zámočníctvo (od 5.10.1995)
výroba nástrojov (od 5.10.1995)
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožníc a jednoduchých nástrojov (od 5.10.1995)
galvanizácia kovov (od 5.10.1995)
smaltovanie (od 5.10.1995)
stavba strojov s mechanickým pohonom (od 5.10.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 5.10.1995)
cestná nákladná doprava (od 5.10.1995)
neverejná cestná osobná doprava (od 5.10.1995)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava (od 5.10.1995)
zobraziť ukončené
elektroenergetika - dodávka elektriny (od 10.9.2009 do 22.1.2013)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla v zmysle licencie č. 2000 ET 0333 zo dňa 9.2.2000 MH SR (od 24.8.2000 do 22.1.2013)
vývoj, výroba a predaj: (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* kovových stavebných častí (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* drobných kovových súčastí a výrobkov najmä mince, známky, štítky (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* ozdobníckych výrobkov, zlatníckych a šperkárskych výrobkov najmä plakety, medaile, odznaky (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* kovového riadu, najmä teflonové panvice (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* konfekčných zapínadiel (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* náradia, meradiel a zvláštnych tvarovacích nástrojov (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
vývoj, výroba a predaj bankových strojov a zariadení a ich dielov (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* odliatkov a výkovkov z neželezných kovov (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* výkovkov a výliskov z ocele (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* kovov na strednú teplotu tavenia a ich zliatin (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* foriem, modelov, šablón a nástrojov pre práškovú metalurgiu (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
obchodná činnosť vo vlastnej maloobchodnej sieti na predaj: (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* vlastných výrobkov (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* umeleckých predmetov (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* ozdobníckych výrobkov (plakety, medaile, odznaky) (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* výrobkov akciovej spoločnosti Prago-Union (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
* pamätných strieborných mincí a bežných obehových mincí (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti v zmysle vyhl. FMZO č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov s výnimkou činností, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie v zmysle nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. (od 5.9.1991 do 4.10.1995)
Štatutárny orgán
riaditeľ:
Ing. Vlastimil Kalinec
Námestie mieru 1
Detva
Slovensko
Vznik funkcie: 01.02.2003 Názov funkcie: riaditeľ
Ing. Ľuboš Kupec
Jesenského 53/3
96501 Žiar nad Hronom
Slovensko
Vznik funkcie: 01.02.2014 Názov funkcie: I. zástupca riaditeľa
Mgr. Alžbeta Schmidtová
Julka Horvátha 956/100
96701 Kremnica
Slovensko
Vznik funkcie: 01.02.2014 Názov funkcie: II. zástupca riaditeľa
Ing. Vladimír Kešjar
Pohraničníkov 525/21
85110 Bratislava - mestská časť Rusovce
Slovensko
Vznik funkcie: 05.06.2024 Názov funkcie: člen dozornej rady
Ing. Jozef Zaťko
Wolkrova 3
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Vznik funkcie: 22.09.2023 Názov funkcie: predseda
prof. Ing. Pavol Ochotnický , Csc
Havelkova 5
84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Slovensko
Vznik funkcie: 22.09.2023 Názov funkcie: člen
Ing. Marek Bielesch
Jiráskova 400/21
96501 Žiar nad Hronom
Slovensko
Vznik funkcie: 01.01.2023 Názov funkcie: člen
Tibor Majer
Dolná 58/6
96713 Slovenská Ľupča
Slovensko
Vznik funkcie: 01.01.2023 Názov funkcie: člen
Dušan Privalinec
Veternícka 111/7
96701 Kremnica
Slovensko
Vznik funkcie: 01.10.2005 Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
. Zapisuje sa Dodatok č.7, zo dňa 5.5.1999 k zakladateľ- skej listine Mincovne Kremnica, č.p. č.22/1988, ktorý ruší Dodatok č.6, zo dňa 17.11.1998.
. Dodatkom č. 4, zo dňa 16.06.1998, pod č. 10660/1998- -33, bola podľa ust. § 13 zák. č. 111/90 Zb. doplnená zakladacia listina podniku v predmete činnosti a Dodatok č. 5, zo dňa 23.06.1998, pod č. 12138/1998-33, bola zmenená zakladateľská listina vo výške základného ima- nia. . Dodatkom č. 6 zo dňa 17.11.1998 pod č. 19484/1998- -33, bol doplnený predmet činnosti v zmysle vydanej licen- cie.
. Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3 zák. SNR č. 453/92 Zb., v súlade s ust. § 4 zák. č. 111/1990 Zb. bola uskutočnená zmena v osobe zakladateľa k 31.12.1996.
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 22/1988 zo dňa 27.6.1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 13
Uložené listiny
Výročná správa za rok 2023
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Rozhodntie_Ministerstva_financii.asice
Zmluva_vykone_funkcie_clena_DR.asice
Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
odvolanie_31012024.asice
Rozhodnutie_scan_22092023.asice
Výročná správa za rok 2022
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
dodatok_21_zakladacia_listina.asice
uplne_znenie_24022023.asice
zmluvy_vykon_funkcie_sMFSR.asice
Rozhodnutie_scan_02012023.asice
Protokol_volby_2022.asice
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2021
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2020
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
osvedcenie_zivnostensky_urad.asice
uplne_znenie_zakladacia_listina_29102021.asice
dodatok_20_zakladacia_listina.asice
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Výročná správa za rok 2019
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Výročná správa za rok 2018
Dodatok č. 19
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Výročná správa za rok 2017.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Výročná správa za rok 2016.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
dodatok č.18 k zakladateľskej listine
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Výročná správa za rok 2015.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2014.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2013.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
odvolanie z funkcie štatutárneho zástupcu riaditeľa