Slovenský pozemkový fond - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 35/B
- Dátum vzniku
- 19.08.1991
- Konanie menom spoločnosti
- Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne.
- Predmety činnosti
-
-
"nakladá s pozemkami nezmámych vlastníkov, neknihovanými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pozemkami vo vlastníctve štátu, pozemkami, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo nie je preukázané inak a pozemkami, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje pričom postupuje podľa zákona č. 180/1995 Z.z. a zákona č. 181/1995 Z.z." (od 25.4.1997)
-
slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov v rozsahu ustanovenia zák.č. 229/91 Zb. v znení neskorších doplnkov (od 20.7.1994)
-
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb náhradné pozemky z vlastníctva štátu, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky (od 20.7.1994)
-
uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkkoch kotrých je záhradková alebo chatová osada (od 20.7.1994)
-
spolupracuje pri uplatňovaní práv oprávnených osôb (od 20.7.1994)
-
prevádza do vlastníctva alebo do správy právnických a fyzických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu (od 20.7.1994)
-
spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenájíma do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv (od 20.7.1994)
-
v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu spôsobmi ustanovenými zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov (od 20.7.1994)
-
je účastníkom konania o pozemkových úpravách za pozemky, ktoré spravuje (od 20.7.1994)
-
zobraziť ukončené
-
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom, a dočasne spravuje pozemky nedoložené vlastníckym právom. (od 19.8.1991 do 19.7.1994)
-
Podľa zákona č.229/1991 Zb.o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku prevádza bezplatne do vlasníctva oprávnených osôb pozemky, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky. Uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada.Poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní vlastníckych práv oprávnených osôb v zmysle citovaného zákona. (od 19.8.1991 do 19.7.1994)
-
Do schválenia privatizačného projektu,či v súlade s ním, prípadne ak ide o pozemky podľa zásad schválených vládou SR, prenajíma pozemky a iné poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu na poľnohospodárske využitie. (od 19.8.1991 do 19.7.1994)
-
Pozemkový fond prenajíma poľnohospodárske nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy. (od 19.8.1991 do 19.7.1994)
-
Je účastníkom pozemkových úprav. (od 19.8.1991 do 19.7.1994)
- Štatutárny orgán
-
-
JUDr. Richard Šmída
Tomášikova 23
04001 Košice - mestská časť Sever
Slovensko
Vznik funkcie: 30.11.2023
Názov funkcie: Generálny riaditeľ
-
Ing. Rastislav Juhár
Ul. J. Jesenského 766/23
93401 Levice
Slovensko
Vznik funkcie: 30.11.2023
Názov funkcie: Námestník generálneho riaditeľa
- Dozorná rada
-
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 23. marca 2016.
- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 245 z 15. júna 2016.
- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 246 z 15. júna 2016.
- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1883 z 2. júla 2015.
- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 31. mája 2012.
- Uznesenie vlády č.119 Slovenskej republiky zo dňa 11.04.2012 a Uznesenie vlády č.139 Slovenskej republiky zo dňa 18.04.2012.
- Uznesenie vlády č.131 Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2010
- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 zo dňa 14.7.2010.
- Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo dňa 09.03.2010
- Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 16.1.2008 a č. 655 zo dňa 24.9.2008.
- Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 09. 2007, ktorým súd začal konanie o dosianutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
- Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1034 z 5.11.2003.
- Zánik funkcie generálneho riaditeľa JUDr. Jaroslava Puškáča dňa 17.1.2003. Uznesenie č. 6 správnej rady zo dňa 16.1.2003. Uznesenie č. 7 správnej rady zo dňa 16.1.2003.
- § 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení zákona č. 256/2001 Z.z.
- Uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 9.6.1999.
- Uznesenie č. 113 správnej rady Slovenského pozemkového fondu zo dňa 12.11.1998 o odvolaní Ing. Michala Štangela. Uznesenie č. 114 správnej rady zo dňa 12.11.1998 o menovaní JUDr. Jaroslava Puškáča do funkcie generálneho riaditeľa.
- Uznesenie vlády SR č. 384 z 27.5.1997
- Uznesenie č. 94 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. Uznesenie č. 95 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997.
- Uznesenie vlády SR č. 75 zo dňa 1.2.1994. Zmena štatutu Slovenského pozemkového fondu Uznesenie č. 9 Správnej rady SPF zo dňa 7.4.1994
- Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle § 34 zákona č.330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Stary spis: Po 106
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie vlády č. 326 z 27.5.2020
-
Uznesenie 159 Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4.6.2020
-
Úmrtný list - JUDr. Jaroslav Lovašš, zo dňa 20.5.2020
-
Podpisový vzor - Ing. Peter Kubala, zo dňa 7.7.2020
-
Vymenovanie vládou Slovenskej repubiky - Ing. Peter Kubala - námestník generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu, zo dňa 27.5.2020
-
uznesenie NR SR zo dňa 26.06.2019
-
uznesenie NR SR zo dňa 21.05.2019
-
Čestné vyhlásenie
-
Uznesenie národnej rady slovenskej republiky zo dňa 24.10.2018
-
Podpisový vzor - JUDr. Adriana Šklíbová
-
Uznesenie vlády SR č. 285 zo dňa 7.7.2017
-
Vzdanie sa funkcie - JUDr. Dušan Hačko
-
podpisový vzor JUDr. Dušan Hačko
-
čestné vyhlásenie
-
podpisový vzor Ing. Boris Brunner
-
oznámenie o vzdaní sa členstva v rade slov. pozemkového fondu
-
Uznesenie Vlády SR č. 115, 245, 246
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024
- Domény
-