LIF a.s. v likvidácii - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 3593/B
- Dátum vzniku
- 23.12.1991
- Predmety činnosti
-
-
veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 11.2.1998)
-
maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností (od 11.2.1998)
-
sprostredkovanie obchodu (od 11.2.1998)
-
výskum trhu (od 11.2.1998)
-
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu (od 11.2.1998)
-
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti reklamy (od 11.2.1998)
-
factoring (od 11.2.1998)
-
forfaiting (od 11.2.1998)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 11.2.1998)
-
činnosť realitnej agentúry (od 11.2.1998)
-
prenájom nehnuteľností (od 11.2.1998)
-
zobraziť ukončené
-
aktivity súvisiace s kolektívnym investovaním (od 15.1.1993 do 10.2.1998)
-
kolektívne investovanie zhromaždených peňažných prostriedkov v zmysle § 7 zák.č.248/l992 Zb. (od 15.1.1993 do 10.2.1998)
-
zhromažďovanie investičných kupónov a ich prostredníctvom nákup akcií subjektov určených k privatizácii kupónovou formou s cieľom umiestnenia investičných kupónov do majetku, ktorý zabezpečí ich spoľahlivé a výnosné uloženie (od 15.1.1993 do 10.2.1998)
-
nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kupónov (od 23.12.1991 do 14.1.1993)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na doručiteľa
-
Hodnota: 33,19 €
-
Počet: 143300
-
Podoba: zaknihované
-
Dátum od: 02.02.2010
- Dozorná rada
-
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.03.2012.
- Notárska zápisnica N 160/2005, Nz 39019/2005, NCRls 38490/2005 zo dňa 23.08.2005 napísaná notárkou JUDr. Irenou Bošanskou - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 23.08.2005.
- Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.1.1998 bola schválená zmena stanov.
- Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia dňa 11.11. 1996 bol odvolaný starý člen predstavenstva a zvolený nový člen predstavenstva.
- Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1994 bola schválená zmena stanov.
- Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.6. 1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 156
- Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.12. 1992 bola schválená zmena stanov v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 156
- Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 17.12.1991 a schválením stanov v zmysle Zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2012, PL
-
Podpisový vzor - Ing. Jozef Šmotlák
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Notárska zápisnica N 160/05, Nz 39019/05, NCRls 38490/05 zo dňa 23.8.2005
-
Podpisový zvor - Mgr. Oľga Bucholcerová
-
Podpisový vzor - Mgr. Marián Bucholcer
-
Podpisový vzor členov dozornej rady,
-
Zápisnica z MVZ - NZ 92921/2004,
- Dátum aktualizácie
- 31.08.2024