poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 4.3.2002 do 31.8.2011)
prenájom a leasing hnuteľných vecí (od 4.3.2002 do 31.8.2011)
sprostredkovanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 4.3.2002 do 31.8.2011)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami (od 4.3.2002 do 31.8.2011)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 4.3.2002 do 31.8.2011)
organizačné a technické zabezpečenie veľtrhov a predajných miest (od 4.3.2002 do 31.8.2011)
správa trhových miest (od 4.3.2002 do 31.8.2011)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ (od 11.5.1994 do 31.8.2011)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým/ (od 19.5.1993 do 31.8.2011)
predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (od 19.5.1993 do 31.8.2011)
reklamná činnosť v oblasti filmu a videa (od 19.5.1993 do 31.8.2011)
prevádzkovanie kín a galérií (od 19.5.1993 do 31.8.2011)
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31K /9/2011-175 zo dňa 11.07.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2011, bol zastavený konkurz pre nedostatok majetku dlžníka. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 16931/N sa v y m a z u j e dňom 01.09.2011 obchodná spoločnosť ISTROPOLIS CINEMA spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Vajanského 1772, 955 01 Topoľčany IČO: 31 350 666.
Uložené listiny
Uznesenie OS Nitra č.k. 31K 9/2011 - 175
Účtovná závierka za r. 2006
Účtovná závierka za r. 2007
Účtovná závierka za r. 2008
Zápisnica za VZ
Podpisový vzor likvidátora - Mgr. Ján Mravec
Zápisnica z VZ
Rozhodnutie o premene
SZ
SZ úplné znenie
Rozhodnutie spoločníka
Zmluva o zlúčení - N 976/2008
Rozhodnutie jediného spoločníka
Účtovná závierka r. 2005, správa audítora, výročná správa
Účtovná závierka za r. 2004
Podpisový vzor konateľa Igora Malinovského
zápisnica z valného zhromaždenia z 17.6.2005
podpisový vzor Karol Hrčko
úplné znenie spoločenskej zmluvy z 17.6.2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.2.2005
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 1.2.2005
Podpisový vzor konateľa - Richard Kliment
Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.11.2004
Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2004
Spoločenská zmluva zo dňa 21.1.2002
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26.11.2001
Podpisový vzor - Ing. Irena Ličková
Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2001