Karol Caban
Vklad: 9 958,18 €
Splatené: 9 958,18 €
Štatutárny orgán
konateľ:
Karol Caban
175
01864 Košeca
Slovensko
Vznik funkcie: 25.03.2010
Ďalsie právne skutočnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2010.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2009.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2005. Funkcia konateľov Mgr.Lindy Čongrády, Jozefa Jamricha a Jána Otrubu skončila 03.08.2005.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2004.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2004.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2004.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30. 6. 2003. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9. 9. 2003. Spoločenská zmluva zo dňa 16. 9. 2003. Zánik funkcie konateľa Ing. Vojtech Vitkovský k 30. 6. 2003.
Spoločenská zmluva zo dňa 21.8.1995 o založení spoločnosti v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 16674
Uložené listiny
Zápisnica z konania valného zhromaždenia, 25.03.2010
NOVÉ ÚPLNÉ ZNENIE spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti, 25.03.2010
Vyhlásenia spoločníka a podpisový vzor konateľa, súhlas s vymenovaním do funkcie, Karol Caban, 25.03.2010
Účtovná závierka za rok 2008, 2x
účtovná závierka za rok 2007
Účtovná závierka za rok 2006
Účtovná závierka za rok 2005
Podpisový vzor z 3.8.2005 - Štefan Kalmár, Oľga Morávková
Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.8.2005 + Prezenčná listina
Spoločenská zmluva z 3.8.2005 - úplné znenie
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 20.9.2004
Podpisové vzory - Jozef Jamrich, Peter Čongrády, Mgr. Linda Čongrády