Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Predmety činnosti
nákup a porážka jatočných zvierat (od 9.2.2001)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku (od 9.3.1998)
výroba mäsa a mäsových výrobkov - /mäsiarstvo a údenárstvo/ (od 24.11.1992)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami (od 24.11.1992)
maloobchod s potravinami a pochutinami (od 24.11.1992)
sprostredkovanie obchodu, obstarávacie služby (od 24.11.1992)
veľkoobchod mimo koncesovaných živností (od 24.11.1992)
verejné stravovanie - espresso (od 24.11.1992)
závodná kuchyňa - závodné stravovanie (od 24.11.1992)
zobraziť ukončené
nákup jatočných zvierat a ich spracovanie (od 23.4.1992 do 23.11.1992)
výroba výrobkov z mäsa a tuková výroba (od 23.4.1992 do 23.11.1992)
realizácia vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru (od 23.4.1992 do 23.11.1992)
predaj vlastných výrobkov a nakupovaného tovaru vo vlastných predajniach (od 23.4.1992 do 23.11.1992)
zahranično-obchodná činnosť (od 23.4.1992 do 23.11.1992)
prepravná činnosť (od 23.4.1992 do 23.11.1992)
Akcie
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 332,00 €
Počet: 12288
Podoba: listinné
Dátum od: 10.03.2018
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 33,20 €
Počet: 77584
Podoba: listinné
Dátum od: 23.07.2013
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Pavol Farský
Šintava 256
92551 Šintava
Slovensko
Vznik funkcie: 04.01.2018 Názov funkcie: predseda predstavenstva
Jaroslav Grolmus
Česká 375/16
97901 Rimavská Sobota
Slovensko
Vznik funkcie: 04.01.2018 Názov funkcie: člen predstavenstva
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/1/2017-579 zo dňa 24.07.2017 v spojení s opravným uznesením č.k. 40R/1/2017-585 zo dňa 25.7.2017 povolil reštrukturalizáciu dlžníka Púchovský mäsový priemysel, a.s. so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 28.07.2017. 2017-07-28
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesením č.k. 40K/1/2019-1392 zo dňa 2.9.2019, právoplatné dňa 10.9.2019, bol súdom odvolaný správca Mgr. Ladislav Barát a za nového správcu úpadcu Púchovský mäsový priemysel, a.s. so sídlom Vsetínska 1354/15, Púchov, IČO 31 561 853 bol ustanovený správca BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169.
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/1/2017 - 579 zo dňa 24.07.2017 v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 40R/1/2017 - 585 zo dňa 25.07.2017 rozhodol o povolení reštrukturalizácie dlžníka Púchovský mäsový priemysel, a.s., so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO: 31 561 853 a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Lukáša Tyka so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, zapísaného v zozname správcov pod zn. S1333. Deň vzniku funkcie reštrukturalizačného správcu : 28.07.2017.
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí konanom dňa 30.06.2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti vo forme úplného znenia stanov (notárska zápisnica N 228/2003, NZ 58305/2003 zo dňa 11.07.2003).
Valné zhromaždenie dňa 30.6.2000 na svojom riadnom zasadnutí rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.6.2000 (notárska zápisnica N 107/2000, NZ 114/2000 zo dňa 10.7.2000) rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
Voľba členky dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnená v dňoch 9.6. - 10.6.1999
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 132/97, NZ 132/97) zo dňa 3.12.1997 rozhodlo o zmene stanov, (nové úplné znenie stanov).
Valné zhromaždenie dňa 01.07.1997 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.6.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 343
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.5.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 343
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 2.4.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 343
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.l2.l992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 343
Uložené listiny
Uznesenie OS Trenčín č.k. 40K/1/2019-1392
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
Uznesenie OS TN č.k. 40K/1/2019-385 - vyhlasenie konkurzu
Uznesenie OS TN č.k. 40R/1/2017-2362
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Výročná správa za rok 2017.doc
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
notárska zápisnica
znalecký posudok
stanovy úplné znenie
Notárska zápisnica n 6/2018 / Zápisnica z VZ/
podpisovy vzor konateľa
Výročná správa za rok 2015.doc
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 1.docx
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
Zápisnica z VZ
Podpisový vzor konateľa
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.gif
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.gif
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 4.gif
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.gif
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 5.gif
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.gif
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.gif
Zápisnica z MVZ
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 12.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 7.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 5.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 14.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 9.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 13.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 11.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 8.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 10.pdf
Výročná správa za rok 2014 - časť 6.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.gif
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
Výročná správa za rok 2013.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
Notárska zápisnica N 255/2013
Zápisnica z volieb člena DR
Vyhlásenie
Dodatok správy audítora
Výročná správa 2012
Účtovná závierka za rok 2012
vyhlásenie
Správa nezávislého audítora k 31.12.2011
Výročná správa za rok 2011
Dodatok správy audítora 2011
Notárska zápisnica N 243/2012, NZ 22981/2012
Účtovná závierka za rok 2010
Výročná správa 2010
Správa nezávislého audítora
Správa nez. audítora+Účtovná závierka za rok 2009
Správa o over. súladu + Výročná správa 2009
Rozhodnutie predstavenstva
Úplné znenie stanov a.s.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
Podpisový vzor predseda predstavenstva - Roman Hasidlo
Podpisový vzor člena predstavenstva-Dr.Ing.Milan Majerník
Podpisový vzor člena predstavenstva-Vladimír Romančík
Podpisové vzory predsedu
Podpisový vzor - Urbanová Andrea
Výročná správa za rok 2005
Účtovná závierka za rok 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2004
Podpisový vzor člena dozornej rady - Alena Mikolajčíková
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ľubomír Adamkovič
Správa nezávis. audítora, Účtovná závierka k 31.12.2002, Správa nezáv. audítora k overeniu výroč. správy za rok 2002