OKS SLOVAKIA spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 27469/B
- Dátum vzniku
- 22.06.1995
- Konanie menom spoločnosti
- Konateľ koná menom spoločnosti tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, za spoločnosť konajú vždy aspoň dvaja konatelia súčasne.
- Predmety činnosti
-
-
Výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny (od 23.4.2014)
-
Výroba, rozvod, distribúcia a predaj tepla a teplej úžitkovej vody (od 23.4.2014)
-
uskladňovanie spisov nearchívnej povahy (od 9.9.2003)
-
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 9.9.2003)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľne živnosti (od 9.9.2003)
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.9.2003)
-
faktoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok (od 9.9.2003)
-
prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti (od 9.9.2003)
-
prenájom osobných a úžitkových automobilov (od 9.9.2003)
-
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 22.6.1995)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 22.6.1995)
-
zobraziť ukončené
-
účtovníctvo-vedenie účtovníctva (od 22.6.1995 do 8.9.2003)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Dňa 29.05.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č.k. B1-32CbR/76/2019.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2017.
- Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2014.
- Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2003. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.6.2003.
- Dodatok zo dňa 11.4.2001 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Agátová 4, Levice, na: Bojnická 15, Bratislava. Spoločenská zmluva zo dňa 14.6.2002, zmena sídla na: Riazanská 67, Bratislava.
- Spoločenská zmluva zo dňa 3.7.1998, ktorej ustanovenia sú v súlade so zák. č. 11/1998 Z.z.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.2.1995 v znení Dodatku k spol.zmluve zo dňa 14.6.1995 v súlade s ustan.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4028
- Uložené listiny
-
-
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2017
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Podpisové vzory - Ivan Blažo, József Deszó Kótai
-
Zakladateská listina z 29.5.2017
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.5.2017
-
7.zep
-
2.zep
-
4.zep
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
podpisový vzor 1.zep
-
podpisový vzor 2.zep
-
zapisnica VZ 1.zep
-
zapisnica VZ 2.zep
-
zapisnica VZ 3.zep
-
zapisnica VZ 4.zep
-
zapisnica VZ 5.zep
-
osvedčenie 1.zep
-
osvedčenie 2.zep
-
vyhlásenie správcu vkladu.zep
-
vyhlásenie správcu vkladu 2.zep
-
Splnomocnenie zo dňa 15.5.2003
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zrhomaždenia zo dňa 17.6.2003
-
Spoločenská zmluva zo dňa 17.6.2003
-
Podpisový vzor - Ing. Rudolf Sloboda
-
Účtovná závierka za rok 2002
-
Spoločenská zmluva zo dňa 18.12.2002
-
Účtovná zvierka za rok 2001
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024