DOVO - AGRO s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 1409/T
- Dátum vzniku
- 03.08.1995
- Konanie menom spoločnosti
- Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
mäsiarstvo a údenárstvo-výroba mäsa, mäsových a údenárskych výrobkov (od 21.12.1999)
-
kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.9.1997)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 8.9.1997)
-
poradenstvo v poľnohospodárskej činnosti (od 8.9.1997)
-
cestná nákladná doprava (od 8.9.1997)
-
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov na účely spracovania a ďalšieho predaja (od 3.8.1995)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ing. Mikuláš Hašan
Nám.M.Benku 4680/10
92101 Piešťany - Banka
Slovensko
Vznik funkcie: 07.07.1995
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 03.10.2003.
- Nové a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.4.2003.
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.05.2000. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 03.05.2000.
- Dodatok k spoločenskej zmluve č. 7 zo dňa 23.04.1999.
- Dodatok č 6 zo dňa 18.12.1998 k spoločenskej zmluve.
- Dodatok č. 4 zo dňa 23.07.1998. Dodatkom č. 5 zo dňa 30.07.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
- Dodatok č. 3 spoločenskej zmluvy zo dňa 19.08.1997, zmena o prevode obchodného podielu zo dňa 15.08.1997.
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.08.1996. Dodatok č. 2 zo dňa 06.09.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4302
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.05.1996. Dodatok č.1 zo dňa 22.05.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4302
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.7.1995 v súlade s ust.§§ 56 - 75, § 105 a nasl.Zák.č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4302
- Uložené listiny
-
-
Reštančná správa
-
Uznesenie OS TT 15CbR/34/2011-59 + 31Cob/37/2015-70
-
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
-
Zápisnica z VZ 4.8.2008
-
Rozhodnutie z 4.9.2008
-
Vyhlásenie z 4.8.2008
-
Vyhlásenie spoločníka z 4.9.2008
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Jarmila Gáliková na Ing. Mikuláš Hašan zo dňa 4.8.2008
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 4.8.2008
-
Správa nezávislého audítora
-
List nezávislého audítora spoločníkom
-
Výročná správa za rok 2004
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Účtovná závierka k 31.12.2003
-
Výročná správa za rok 2003
-
Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej závierky za rok 2003
-
Správa audítora o overovaní účtovnej závierky za rok 2002
-
Účtovná závierka k 31.12.2002
-
Sprievodný list.
-
Výročná správa r. 02.
-
Zápisnica z VZ 16.09.2003
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Návrh na zmenu
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Miroslav Náhlik, Šúrovce na Ing. Jarmila Gáliková, Trnava
-
Zápisnica z VZ 30.04.2003
- Dátum aktualizácie
- 10.07.2024