CENYON s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 24011/V
- Dátum vzniku
- 08.09.1997
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
- Predmety činnosti
-
-
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien (od 14.12.2007)
-
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 14.12.2007)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 14.12.2007)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 14.12.2007)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 14.12.2007)
-
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 6.6.2001)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb (od 6.6.2001)
-
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností (od 6.6.2001)
-
zobraziť ukončené
-
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.1997 do 5.6.2001)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Štefan Kysty
Bencúrova 1517/8
04001 Košice
Slovensko
Vznik funkcie: 15.03.2010
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Oznámenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 9CbR/70/2022 o začatí konania o zrušení spoločnosti CENYON s.r.o., Kostolná 8/36, 076 37 Rad – Hrušov, IČO: 35 726 261. Deň začatia konania o zrušení spoločnosti: 19.11.2022
- Zápisnica z konania valného zhromaždenia a rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2008.
- Funkcia konateľa Ing. J. Bacigála sa skončila dňom 28.01.1999, funkcia konateľa A. Sádovskej sa skončila dňom 18.09.2000, funkcia konateľa A. Ševčovičovej sa skončila dňom 09.09.1999.
- Notárska zápisnica č. N 30/2001, Nz 30/2001 zo dňa 12.1.2001.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.9.2000, na ktorom boli prijaté zmeny v spoločenskej zmluve
- Zápisnica z VZ zo dňa 9.9.1999, dodatok k SZ zo dňa 28.9.1999.
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.3.1999, Zmena zakladateľskej listiny, spísaná ako nové úplné znenie spoločenskej zmluvy dňa 5.3.1999, v zmysle ustanovení Zák.č. 11/1998 Z.z.
- Notárska zápisnica N 164/97, Nz 163/97 zo dňa 30.5.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 22446
- Uložené listiny
-
-
úplné znenie SZ
-
rozhodnutie jediného spoločníka
-
podpisový vzor - Štefan Kysty
-
podpisový vzor - P. Talián
-
podpisový vzor - D. Župa
-
dodatok
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 26.3.2008
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 26.3.2008
-
Dodatok k spoločenskej zmluve z 26.3.2008
-
Podpisový vzor - Jozef Obcovič
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 26.3.2008
-
Podpisový vzor - Dmitrij Labik
-
Dodatok k spoločenskej zmluve z 5.3.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 5.3.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 4.3.2008
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 8.11.2007
-
Dodatok k spoločenskej zmluve z 7.12.2007
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2005 a zápisnica z valného zhromaždenia z 20.3.2006
-
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2005
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Zápisnica z riadneho VZ z 28.3.2005
-
Účtovná závierka 2004
-
Účtovná závierka za rok 2003
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 15.1.2003
-
Účtovná závierka za rok 2001
- Dátum aktualizácie
- 17.07.2024