V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy najmenej dvaja spoločne. Pri podpisovaní za spoločnosť podpisujúci k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
Poľnohospodárska výroba (od 15.1.2020)
Poľnohospodárstvo – rastlinná výroba (od 15.1.2020)
Poľnohospodárstvo – živočíšna výroba (od 15.1.2020)
reklamná a propagačná činnosť (od 9.3.2004)
prenájom nehnuteľností (od 9.3.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.3.2004)
prenájom hnuteľných vecí (od 9.3.2004)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (od 12.12.1997)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (od 12.12.1997)
sprostredkovateľská činnosť (od 12.12.1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (od 12.12.1997)
poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a organizácie - činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 12.12.1997)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 12.12.1997)
Akcie
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 3 320,00 €
Počet: 140
Podoba: listinné
Dátum od: 06.10.2009
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Ing. Katarína Svobodová
278
93041 Kvetoslavov
Slovensko
Vznik funkcie: 13.03.2019 Názov funkcie: predseda predstavenstva
Zuzana Svobodová
278
93041 Kvetoslavov
Slovensko
Vznik funkcie: 13.03.2019 Názov funkcie: člen predstavenstva
Doc. Ing. Štefan Gavorník , Csc.
Majerníkova 3
84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Vznik funkcie: 13.03.2019 Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Mgr. art. Martin Potaš
Trenčianska 834/62
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Vznik funkcie: 13.03.2019
Ing. Norbert Náhlovský
Osloboditeľov 3
93541 Tekovské Lužany
Slovensko
Vznik funkcie: 13.03.2019
Ďalsie právne skutočnosti
Notárska zápisnica zo dňa 29.10.2019
Notárska zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia 13.3.2019
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2012.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2006 o zlúčení so spoločnosťou ŽELIZ, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 37, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 699, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 318555/B a spoločnosťou POLNOFARMA spol. s r.o., so sídlom Hraničná 55, 821 05 Bratislava, IČO: 31 397 123, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 9122/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Spoločnosť PRAN, a.s., s.r.o., so sídlom Hraničná 55, 821 05 Bratislava, IČO: 35 734 906, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1595/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 43833/2006 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou zo dňa 06.11.2006, stáva právnym nástupcom spoločností ŽELIZ, s.r.o. a POLNOFARMA spol. s r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.6.2004.
Notárska zápisica č. N 389/03, Nz 73581/03 zo dňa 22.08.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania na 14 000 000 Sk a schválení nových stanov.
Na valnom zhromaždení dňa 20.12.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 568/02, bola schválená zmena v dozornej rade a zmena stanov. Funkcia člena dozornej rady MUDr. J. Goljera zaniká dňom 20.12.2002.
Na valnom zhromaždení dňa 1.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 458/00 napísanej dňa 1.12.2000 notárom JUDr. Potančokovou došlo k zlúčeniu spoločnosti AGROMAAL a.s. Hraničná 55, Bratislava so spoločnosťou PRAN a.s. v zmysle ust. § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktorá preberá na seba všetky práva a povinnosti, záväzky a celé imanie spoločnosti AGROMAAL a.s. Hraničná 55, Bratislava, IČO: 35 745 932, zmena v predstavenstve.
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 6.7.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 239/99 boli prijaté novelizované stanovy spoločnosti.
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1123/98, Nz 1118/98 zo dňa 2.11.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2.11.1998. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.11.1998.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.11.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 2185
Uložené listiny
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
plnomocenstvo.zep
Notárska zápisnica.zep
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
úplné znenie stanov zo dňa 13.03.2019
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010
Výročná správa za rok 2009
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
Výročná správa za rok 2008, stanovisko audítora
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 25.6.2009
Výročná správa za rok 2008
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 09.06.2008
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007, Návrh predstavenstva spoločnosti zo dňa 13.05.2008
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora, rozhodnutie jediného akcionára
Stanovy a.s.
Notárska zápisnica N 273/06, NZ 43833/06, NCRls 43637/06
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností
Výročná správa za rok 2005
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2006
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti o audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2004 zo dňa 02.05.2006
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti o audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 12.06.2006
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 31.05.2006
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004
Účtovná závierka za rok 2005
Stanovisko audítora k výročnej správe spoločnosti za rok 2005 zo dňa 12.06.2006
Účtovná závierka za rok 2004 a správa audítora
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2005
Auditórska správa k 31.12.2003 , účtovná závierka 2003
Výročná správa 2002 , stanovisko k výročnej správe 2002
Audítorska správa 2002
Stanovisko audítora 2003 , výročná správa 2003
Audítorska správa 2006 , konsolidovaná závierka 2006
Notárska zápisnica N 389/2003 zo dňa 22.08.2003
Audítorská správa o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2001
Notárska zápisnica Nz 568/2002 zo dňa 20.12.2002
Podpisový vzor NORBERT NÁHLOVSKÝ zo dňa 16.01.2003