Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva koná a podpisuje vždy spoločne s niektorým z podpredsedov predstavenstva alebo ktorýkoľvek z podpredsedov predstavenstva koná a podpisuje vždy súčasne s predsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, pričom nikdy nekonajú spoločne iba predseda predstavenstva s členom predstavenstva alebo podpredsedovia predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
Predmety činnosti
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností (od 23.8.2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb (od 23.8.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 26.9.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 26.9.2000)
poradenská činnosť v oblasti obchodu (od 26.9.2000)
sprostredkovateľská činnosť (od 26.9.2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 26.9.2000)
prenájom priemyselného tovaru (od 26.9.2000)
leasingová činnosť (od 26.9.2000)
Akcie
Druh: kmeňové akcie na meno
Hodnota: 33,19 €
Počet: 1000
Podoba: listinné
Dátum od: 15.06.2010
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Ing. Daša Slezáková
Júlová 10533/26
83101 Bratislava - Nové Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 13.02.2017 Názov funkcie: predseda
Ing. Jozef Fodor
Čigérska 772/4
92901 Dunajská Streda
Slovensko
Vznik funkcie: 13.02.2017 Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
Jozef Fodor
Tomášikova 16045/21
82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Vznik funkcie: 13.02.2017 Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
Ing. Ivan Bezák , PhD.
Júlová 10533/26
83101 Bratislava - Nové mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 13.02.2017
Dozorná rada
Petra Bezáková Vojteková
Demänovská 48
83106 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Vznik funkcie: 13.02.2017
Ing. Melita Fodor Gwerková
Tomášikova 16045/21
82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Vznik funkcie: 13.02.2017
Ing. Anikó Fodorová
Čigérska 772/4
92901 Dunajská Streda
Slovensko
Vznik funkcie: 13.02.2017
Ing. Miroslav Slezák
Farského 20
85101 Bratislava - Petržalka
Slovensko
Vznik funkcie: 13.02.2017
Ďalsie právne skutočnosti
Notárska zápisnica č. N 159/2005, Nz 30600/2005, NCRls 30171/2005 zo dňa 01.07.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
Notárska zápisnica č. N 190/03, Nz 32327/03 zo dňa 29.4.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti.
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2. 9. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 232/2002, Nz 224/2002 spísanou notárom JUDr. Romanom Vidovencom, spolu s úplným znením stanov. Zánik funkcie členov predstavenstva Ladislav Lukáč, Dr. Jozef Máčay, Ladislav Kardoš dňom 2. 9. 2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Barbora Máčayová, Monika Bučeková, Ing. Jozef Fodor dňom 2. 9. 2002.
Zápisnica z rokovania mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2001
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2001. Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 29.1.2001
Not. zápisnica N 1115/2000 Nz 1108/2000 zo dňa 20.9.2000 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
PM.asice
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2013.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Výročná správa za rok 2012
Účtovná závierka za rok 2012
Výročná správa za rok 2011
účtovná závierka za rok 2010, správa nezávislého audítora z 22.3.2011, výročná správa k 31.12.2010
Účtovná závierka 2009, Správa audítora, Výročná správa
Účtovná závierka za rok 2008
Správa nezávislého audítora zo dňa 23.3.2009
Výročná správa k 31.12.2008
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa , správa nezávislého audítora zo dňa 20.03.2008
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora za rok 2006
Účtovná závierka za rok 2004
Účtovná závierka za rok 2005
Zápisnica z mimoriadneho VZ z 14.12.2005
Notárska zápisnica N 277/2005, Nz 64737/2005, NCR1s 64535/2005
Živnostenský list z 27.7.2005
Účtovná závierka za rok 2001
Podpisové vzory - Ing. Anton Bezák, Ivan Bezák, Ing. Anna Kolláriková, Mikuláš Ilenčík, Ing. Jozef Fodor, Peter Magulák