uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacich prác (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
organizačné zabezpečenie realizácie stavieb a technických zariadení v oblasti energetiky a životného prostredia (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
poradenská činnosť v oblasti energetiky a životného prostredia (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
poradenská činnosť v stavebníctve (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
prenájom priemyselného tovaru (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
prenájom motorových vozidiel (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
sprostredkovateľská činnosť (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
reklamná a propagačná činnosť (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
faktoring a forfaiting (od 27.10.2000 do 23.3.2015)
Ďalsie právne skutočnosti
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/340/2012 zo dňa 8.12.2014, právoplatné dňa 9.1.2015, ktorým bola zrušená spoločnosť bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ KORPORÁCIA, a.s., so sídlom Karpatská 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 798 424 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 2577/B sa vymazáva z obchodného registra.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
uznesenie 32/CbR/340/2012 zo dňa 08.12.2014
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Účtovná závierka za rok 2012
Účtovná závierka za rok 2011
Účtovná závierka za rok 2010
Účtovná závierka 2009
Rozhodnutie z 17.12.2009
Stanovy z 17.12.2009
Účtovná závierka za rok 2008
účtovná závierka 2007
účtovná závierka za rok 2006
Výročná správa za rok 2005
Výročná správa za rok 2004
Výročná správa za rok 2003
výročná správa za rok 2002
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.8.2003
podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Dalibor Živčák
podpisový vzor člena predstavenstva Nadežda Hromadová
zakladateľská listina
podpisový vzor člena Dozornej rady Barbora Majcherová
podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Adriana Laciaková
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2002
Výročná správa spoločnosti za rok 2001
Správa audítora o overovaní ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2001