Blaženkin dvor, a. s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 2720/B
- Dátum vzniku
- 29.05.2001
- Konanie menom spoločnosti
- Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 9.10.2009)
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 9.10.2009)
-
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 9.10.2009)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 29.5.2001)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 29.5.2001)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 29.5.2001)
-
faktoring a forfaiting (od 29.5.2001)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 29.5.2001)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 29.5.2001)
-
organizovanie školení a seminárov (od 29.5.2001)
-
automatizované spracovanie dát (od 29.5.2001)
-
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky - programového vybavenia a reklamy (od 29.5.2001)
-
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/ (od 29.5.2001)
-
prevádzkovanie a prenájom programového vybavenia a systémov (od 29.5.2001)
-
spracovanie grafických návrhov na počítači (od 29.5.2001)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na meno
-
Hodnota: 332,00 €
-
Počet: 278
-
Podoba: listinné
-
Dátum od: 01.01.2009
- Akcionár
-
- Štatutárny orgán
-
-
predstavenstvo:
-
Ing. Juraj Ondriš
Kunerádska 19
84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Slovensko
Vznik funkcie: 20.01.2017
Názov funkcie: predseda
- Dozorná rada
-
-
Ing. Pavol Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Slovensko
Vznik funkcie: 02.11.2022
Názov funkcie: predseda
-
Mgr. Peter Stanček
Ľ. Fullu 5
84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Vznik funkcie: 02.11.2022
-
Ing. Alžbeta Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Slovensko
Vznik funkcie: 05.11.2020
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.03.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.03.2011.
- Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 328/2009, Nz 32392/2009, NCRls 32903/2009 zo dňa 24.09.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného I - trade, a. s. na nové Blaženkin dvor, a. s.
- Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.2008.
- Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 312/2008, Nz 25271/2008, NCRls 25002/2008 zo dňa 13.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2008.
- Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2007.
- Notárska zápisnica č. N 1239/2003, Nz 110236/2003 zo dňa 26.11.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a o zmene stanov, prijatím dodatku č. 2 k stanovám. Zánik funkcie členov predstavenstva: JUDr. Darina Huttová 19.11.2003, Ing. Marcel Ondruš 19.11.2003.
- Notárska zápisnica č. 851/2003, Nz 53402/2003 zo dňa 27.06.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov, prijatím dodatku č. 1 k stanovám.
- Notárska zápisnica č. N 638/2002, NZ 615/2002 osvedčujúca priebeh 1. a 2. bodu programu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti I - trade, a. s. konaného dňa 26.11.2002, na ktorom bolo schválené - nové znenie stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti I- trade, a. s. zo dňa 27.11.2002.
- Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.5.2001 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Podpisový vzor Ing. Juraja Ondriša - predsedu predstavenstva
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
účtovná závierka 2012, zápisnica
-
výročná správa 2012
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Výročná správa za rok 2011
-
účtovná závierka za rok 2010, výročná správa 2010, správa audítora, zápisnica z VZ z 11.5.2011
-
Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009 u 08/2010
-
Správa o overení účtovná závierka za rok 2009 z 12/2010
-
Výročná správa za rok 2009, správa audítora
-
Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
-
výročná správa, účtovná závierka 2008
-
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Elena Osuská, 2008
-
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Marián Stančík, 2008
-
ZÁPISNICA zo zasadnutia dozornej rady konaného 15.10.2008
-
ZÁPISNICA zo zasadnutia dozornej rady konaného 13.6.2008
-
Notárska zápisnica N 312/2008, 13.6.2008, Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
-
Podpisový vzor člena predstavenstva, Mgr. Zoltán Antal, 2008
-
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa správa nezávislého audítora zo dňa 28.04.2008
-
Výročná správa za rok 2006
-
Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku a. s. za rok 2005
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Audítorská správa o overení riadnej účtovnej závierky za rok 2005
-
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnsoti zo dňa 24.04.2006
-
Výročná správa za rok 2004
-
Výročná správa za rok 2003
-
Notárska zápisnica N 1239/2003, Nz 110236/2003 zo dňa 26.11.2003
-
Stanovy
-
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2003
-
Podpisový vzor členu predstavenstva - Ing. Pavol Mihalkovič, Mgr. Zoltán Antal
-
Znalecký posudok č. 07/2003zo dňa 24.11.2003
-
Výročná správa za r. 2002
-
Notárska zápisnica N 851/2003, Nz 53402/2003 zo dňa 27.6.2003
-
Audítorská správa zo dňa 3.4.2003
-
Notárska zápisnica N 638/2002, Nz 615/2002 zo dňa 26.11.2002
-
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2002
- Dátum aktualizácie
- 11.07.2024