LUX Group, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 2744/B
- Dátum vzniku
- 26.06.2001
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 16.4.2004)
-
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 16.4.2004)
-
výroba kovových výrobkov (od 16.4.2004)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 26.6.2001)
-
vedenie účtovníctva (od 26.6.2001)
-
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 26.6.2001)
-
prieskum trhu (od 26.6.2001)
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 26.6.2001)
-
organizovanie kurzov a školení (od 26.6.2001)
-
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od 26.6.2001)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 26.6.2001)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 26.6.2001)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na meno
-
Hodnota: 3 320,00 €
-
Počet: 2
-
Podoba: listinné
-
Dátum od: 07.05.2009
-
Forma: akcie na meno
-
Hodnota: 3 320,00 €
-
Počet: 8
-
Podoba: listinné
-
Dátum od: 07.05.2009
- Štatutárny orgán
-
-
predstavenstvo:
-
Ivan Kočiš
Hanulova 1830/7
84101 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 02.06.2009
Názov funkcie: predseda predstavenstva
- Dozorná rada
-
-
Ing. Jozef Mikuš
Fándlyho 50
90089 Častá
Slovensko
Vznik funkcie: 22.09.2005
-
Karel Jagoš
Bakošova 2095/8
84103 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 02.06.2009
-
Miroslav Szabo
Rumančeková 859/38
82101 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 02.06.2009
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/25/2011-376 zo dňa 20.06.2022 právoplatným a vykonateľným dňa 28.6.2022 súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu: LUX Group, a.s., so sídlom Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Šoltésovej 2, Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436.
- Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 037/2009, Nz 18222/2009, NCRls 18419/2009 zo dňa 02.06.2009.
- Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 22.09.2005, osvedčená do notárskej zápisnice č. N 316/2005,Nz 44851/2005, NCRls 44239/2005 zo dňa 27.09.2005.
- Notárska zápisnica č.N 29/2005, Nz 14882/2005, NCRls 14686/2005 zo dňa 08.04.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti.
- Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2003 boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti, na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.2.2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 83/04, Nz 11933/04 napísanej dňa 12.2.2004 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov. Funkcie členov predstavenstva Mgr. Romana Heinricha, JUDr. Edity Gavorovej, Mgr. Petry Ježekovej a člena dozornej rady Ing. Svetozára Gavoru, zanikajú dňa 26.5.2003.
- Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.6.2001 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 362/2001, Nz 362/2001 zo dňa 8.6.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Prvá reštančná správa zo dňa 27.10.2022
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Podpisový vzor - Ivan Kočiš
-
Notárska zápisnica N 037/2009, Nz 18222/2009, NCRls 18419/2009
-
Stanovy a.s. z 2.6.2009
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Účtovná závierka za rok 2005
-
Notárska zápisnica N 316/05, Nz 44851/05, NCRls 44239/05 zo dňa 27.9.2005
-
Podpisové vzory - Martin Hlôška, Ing. Ján Čajkovič, Ing. Pavel Hladký
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Notárska zápisnica N 29/2005, Nz 14882/2005, NCRls 14686/2005
-
Živnostenský list z 23.7.2003
-
Podpisové vzory členov predstavenstva - PhDr. Danka Rajková, Ing. Ján Čajkovič, Richard Rajkov
-
Úplné znenie stanov z 12.2.2004
-
Podpisové vzory - Ing. Ján Čajkovič, RhDr. Danka Rajková, Richard Rajkov
-
Notárska zápisnica N 316/03, Nz 40647/03
-
Účtovná závierka za rok 2002
- Dátum aktualizácie
- 23.07.2024