AGRO MÚTNE, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 15475/L
- Dátum vzniku
- 18.09.2002
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 1.11.2023)
-
Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly (od 17.10.2023)
-
Oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly (od 17.10.2023)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 15.9.2022)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 15.9.2022)
-
Služby požičovní (od 15.9.2022)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 15.9.2022)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 15.9.2022)
-
Administratívne služby (od 15.9.2022)
-
Vedenie účtovníctva (od 15.9.2022)
-
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 15.9.2022)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 15.9.2022)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 15.9.2022)
-
Prevádzkovanie výdajne stravy (od 15.9.2022)
-
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 15.9.2022)
-
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 15.9.2022)
-
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 10.10.2014)
-
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 6.6.2014)
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 6.6.2014)
-
výroba pekárenskych a cukrárenskych výrobkov (od 3.10.2006)
-
stolárstvo (od 3.10.2006)
-
tesárstvo (od 3.10.2006)
-
mäsiarstvo a údenárstvo (od 3.10.2006)
-
mechanizačné práce v poľnohospodárstve (od 3.10.2006)
-
oprava poľnohospodárskych strojov (od 3.10.2006)
-
poskytovanie poľnohospodárskych služieb (od 3.10.2006)
-
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja (od 25.11.2005)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 18.9.2002)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 18.9.2002)
-
inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou vybraných činností v stavebníctve (od 18.9.2002)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 18.9.2002)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (od 18.9.2002)
-
piliarska výroba, približovanie dreva a impregnácia dreva (od 18.9.2002)
-
výroba drobných výrobkov z dreva (od 18.9.2002)
-
výroba betónu (od 18.9.2002)
-
výroba malty (od 18.9.2002)
-
výroba iných produktov z betónu, cementu a sadry (od 18.9.2002)
-
výroba strojov a strojných zariadení (od 18.9.2002)
-
maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 18.9.2002)
-
faktoring a forfaiting (od 18.9.2002)
-
prenájom stavebných strojov a prístrojov (od 18.9.2002)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby (od 18.9.2002)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 18.9.2002)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby - zdravotno vodohospodárske stavby (od 18.9.2002)
-
predaj pohonných hmôt v maloobchode (od 18.9.2002)
-
výroba drevených obalov (od 18.9.2002)
-
zobraziť ukončené
-
prenájom hnuteľných vecí - leasing (od 18.9.2002 do 14.9.2022)
-
oprava pracovných strojov (od 3.10.2006 do 13.8.2021)
-
opravy motorových vozidiel (od 18.9.2002 do 13.8.2021)
-
výroba prívesov a návesov (od 18.9.2002 do 13.8.2021)
-
opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (od 18.9.2002 do 13.8.2021)
-
nepravidelná autobusová doprava (od 18.9.2002 do 2.10.2006)
-
nákladná cestná doprava (od 18.9.2002 do 2.10.2006)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Štefan Traj
139
02963 Mútne
Slovensko
Vznik funkcie: 03.09.2018
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.2004. Dodatok č. 01-2004 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.2.2004. Zmena obchodného mena z OMOSS BRATISLAVA, spol. s r.o. na EM - LUX, spol. s r.o. Zánik funkcie konateľa Ing. Boris Ducko dňom 5.2.2004. Zánik funkcie konateľa Štefan Traj dňom 5.2.2004.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.4.2002 a dodatkom k nej zo dňa 2.9.2002, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Uložené listiny
-
-
rozhodnutie.asice
-
dok_358436678770176_AGRO_MUTNE,_s._r._o.__OSVEDCENIE_-_26.10.2023_07_21_08_-_26.10.2023_07_45_41.asice
-
Zakladatelská listina uplne znenie.asice
-
ZL úplne znenie AGRO MUTNE.asice
-
Rozhodnutie AGRO MUTNE.asice
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie (5).asice
-
Rozhodnutie (3).asice
-
ZL uplne znenie (3).asice
-
Živnostenské oprávnenie z_AGRO_MUTNE,_s._r._o_-_16.08.2022.asice
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
rozhodnutie .asice
-
ZL uplne znenie.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Podpisový vuor: Š.Traj
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.9.2014
-
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
-
Zakladatelská listina - uplne znenie zo dňa 18.9.2014
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
-
Podpisovy vzor konatela .zep
-
Rozhodnutie spoločníka z 3/6/14
-
Živnostenské oprávnenie z 3/6/14
-
Úplné znenie ZL z 3/6/14
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.5.2013
-
Vzorový podpis
-
Úplné znenie ZL z 3/2/12
-
Rozhodnutie spoločníka z 20/1/11
-
Podpisový vzor: M.Hutko
-
Rozhodnutie spoločníka z 27/12/10
-
Podpisový vzor: M.Murín ml.
-
Rozhodnutie spoločníka z 18/5/09
-
Úplné znenie ZL z 18/5/09
-
rozhodnutie jediného spoločníka z 28.12.2006
-
úplné znenie zakladateľskej listiny z 28.12.2006
-
Rozhodnutie spoločníka z 7/4/06
-
Živnostenský list
-
Úplné znenie ZL z 7/4/06
-
Zápisnica z MVZ z 13/10/05 a 19/10/05
-
Úplné znenie SZ + Dodatok 2 z 19/10/05
-
Spoločenská zmluva z 11.4.2002
-
Dodatok k spoločenskej zmluve z 28.8.2002
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 28.8.2002
-
Podpisový vzor: M.Murín, Ung.B.Ducko, Š.Traj
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024
- Domény
-