VOGL, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 29123/B
- Dátum vzniku
- 01.07.2003
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
leasingová činnosť (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
prieskum trhu (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
upratovacie práce (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
požičovňa športových potrieb (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
-
pomocné stavebné práce - búracie, zemné a výkopové práce bez použitia výbušnín (od 1.7.2003 do 11.3.2013)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 13.06.2012, právoplatné dňom 25.02.2013, č. k.: 36CbR/176/2011, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť VOGL, s. r. o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35 860 723 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť VOGL, s. r. o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35 860 723, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 29123/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie 36CbR/179/2011 zo dňa 13.6.2012
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 2.6.208, 11.6.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 2.6.2008
-
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 28.12.2007
-
ZÁPISNICA z valného zhromaždenia, 12.12.2007
-
ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 28.12.2007
-
PODPISOVÝ VZOR, Ján BORČIN, 28.12.2007
-
ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 14.3.2007
-
ZAPISNICA z valného zhromaždenia, 14.3.2007
-
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 14.3.2007
-
DODATOK k zakladateľskej listine, 15.4.2005
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 15.4.2005
-
Podpisový vzor - Ing. Roman Blaho
-
Plnomocenstvo - JUDr. Katarína Derler
-
Notárska zápisnica N 65/2003, Nz 50513/2003 - zakladateľská listina
- Dátum aktualizácie
- 30.08.2024