BADK, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 29564/B
- Dátum vzniku
- 28.08.2003
- Konanie menom spoločnosti
- Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
medzinárodná nákladná cestná doprava (od 8.9.2005)
-
vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 22.12.2004)
-
búracie práce bez použitia výbušnín (od 25.11.2004)
-
ekonomické a organizačné poradenstvo (od 25.11.2004)
-
účtovné poradenstvo (od 25.11.2004)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnsoti (od 25.11.2004)
-
grafické práce na počítači podľa predlohy (od 25.11.2004)
-
natieračské práce (od 25.11.2004)
-
obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 25.11.2004)
-
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 25.11.2004)
-
organizovanie školení, odborných kurzov a seminárov (od 25.11.2004)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 25.11.2004)
-
prípravné práce pre stavbu - výkopové a zemné práce (od 25.11.2004)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 25.11.2004)
-
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov (od 25.11.2004)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 28.8.2003)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 28.8.2003)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.8.2003)
-
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností (od 28.8.2003)
-
public relation (činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou) (od 28.8.2003)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 28.8.2003)
-
faktoring a forfaiting (od 28.8.2003)
-
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky (od 28.8.2003)
-
administratívne služby (od 28.8.2003)
-
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od 28.8.2003)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Milan Barančik
Rázusova 34
90201 Pezinok
Slovensko
Vznik funkcie: 09.11.2004
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2008.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2007.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2006 - rozhodnutie spoločníkov o prevode obchodných podielov.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2005.
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.11.2004.
- Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.3.2004 boli schválené prevody obchodných podielov a to obchodný podiel Juraja Klemana na Juraja Krajniaka, obchodný podiel Mareka Polana na Juraja Krajniaka. Zánik funkcie konateľa bol dňom 31.3.2004 odvolaný konateľ Juraj Kleman a dňom 31.3.2004 bol vymenovaný za konateľa Juraj Krajniak a bola schválená zmena sídla na nám. SNP 14, Bratislava. Jediný spoločník Juraj Krajniak dňa 23.8.2004 rozhodol o rozdelení a prevode obchodného podielu na Ivetu Filovú a Jozefa Filu. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.8.2004 bol dňom 23.8.2004 odvolaný z funkcie konateľa Juraj Krajniak a vymenovaní do funkcie konateľov boli Jozef Filo a Iveta Filová a zmena sídla na Jána Stanislava 2, Bratislava.
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.7.2003 v zmysle § § 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
uplne znenie zakladatelskej listiny.zepx
-
rozhodnutie spolocnika.zepx
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 27.4.2017
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 27.1.2017
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
účtovná závierka 2011
-
účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 18.11.2008
-
PODPISOVÝ VZOR, Natália Obradovicová, 18.11.2008
-
Rozhodnutie obchodnej spoločnosti, 18.11.2008
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
účtovná závierka za rok 2006
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 7.5.2007
-
ZÁPISNICA z valného zhromaždenia, 3.5.2007
-
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2005
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 2.9.2005
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 22.8.2005
-
Rozhodnutie Krajského úradu
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
Živnostenský list č. Žo-2004/06387/2/Z61, 27.10.2004
-
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, 9.11.2004
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 9.11.2004
-
prehlásenie konateľa - Jozef Fila, Iveta Filová, Juraj Krajniak,
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.8.2004
-
ZÁPISNICA Z ROKOVANIA mimoriadneho valného zhromaždenia, 23.8.2004
-
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 23.8.2004
-
ZÁPISNICA Z ROKOVANIA mimoriadneho valného zhromaždenia, 31.3.2004
-
Spoločenská zmluva zo dňa 8.7.2003
-
Podpisový vzor - Juraj Kleman
- Dátum aktualizácie
- 15.07.2024