Ing. Pavel Vosoba
Skorkovská 673
919800 Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 12.01.2005
Ďalsie právne skutočnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2015.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2014.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2013 a 08.01.2014.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.03.2012.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2010.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.12.2009.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Topoľová 18, 811 04 Bratislava.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.01.2005. Ivo Langer, funkcia konateľa od 29.04.2004 do 12.01.2005. Zmena obchodného mena z: TRITON Slovakia, spol. s r.o. na: M.C. TRITON Slovakia, spol. s r.o.
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.3.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Spoločenská zmluva, 13.1.2005
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, 12.1.2005
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
plnomocenstvo.zep
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 19.12.2014
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2014
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Plná moc z 20.2.2014
úplné znenie spoločenskej zmluvy z 20.2.2014
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2013 o 10:00
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2013 o 13:30
Účtovná závierka za rok 2012
Účtovná závierka za rok 2011
účtovná závierka za rok 2010
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2011
Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 8.1.2010
Plnomocenstvo
Účtovná závierka za rok 2008
účtovná závierka za rok 2007
Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2006
Zápisnica z VZ
Účtovná závierka k 31.12.2004
Spoločenská zmluva, úplné znenie, 7.9. 2004
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, 6.9.2004
Spoločenská zmluva, 17.3.2004
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č.Žo-2004/02132/2/10F, 19.4.2004
Vyhlásenie správcu vkladu Ing. Roman Dúbravský, 5.3.2004