Daisy plus, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 25146/T
- Dátum vzniku
- 25.06.2004
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 17.5.2022)
-
Kosenie trávnika a údržba zelene (od 17.5.2022)
-
Údržba, opravy a kontroly spevnených plôch v rozsahu voľných živností (od 17.5.2022)
-
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne (od 21.9.2018)
-
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (od 21.9.2018)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 7.10.2016)
-
nákup a predaj nehnuteľností (od 7.10.2016)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 26.2.2010)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 25.6.2004)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 25.6.2004)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.6.2004)
-
činnosť ekonomických, finančných, účtovných a organizačných poradcov (od 25.6.2004)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy (od 25.6.2004)
-
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 25.6.2004)
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb (od 25.6.2004)
-
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky (od 25.6.2004)
-
zabezpečenie, usporadúvanie, organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení (od 25.6.2004)
-
zobraziť ukončené
-
marketing a management (od 25.6.2004 do 6.10.2016)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.6.2004 do 6.10.2016)
-
prieskum trhu (od 25.6.2004 do 6.10.2016)
-
kúpa a predaj hardware (od 25.6.2004 do 6.10.2016)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 25.6.2004 do 6.10.2016)
-
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 25.6.2004 do 6.10.2016)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 25.6.2004 do 6.10.2016)
-
leasingová činnosť (od 25.6.2004 do 6.10.2016)
-
vedenie účtovníctva (od 25.6.2004 do 6.10.2016)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Stanislav Kollár
Ulica Titusa Zemana 9671/8
91701 Trnava
Slovensko
Vznik funkcie: 18.06.2014
-
Ing. Miloš Jaroška
Pavla Mudroňa 7436/9
91701 Trnava
Slovensko
Vznik funkcie: 26.03.2008
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2009 a rozhodnutie spoločníka, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z EEC Slovakia s.r.o. na nové Daisy café, s.r.o.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.03.2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2008.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2007 - schválenie prevodu obchodného podielu jediného spoločníka. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.03.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.03.2007 - zmena obchodného mena, sídla spoločnosti, odvolanie a menovanie konateľa spoločnosti.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.9.2004. Trvanie funkcie konateľky JUDr. Márie Borovskej od 25.6.2004 do 3.9.2004.
- Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.5.2004 v zmysle ust. §§ 105-153 Obchodného zákonníka.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Zápisnica z MVZ z 04.05.2022
-
Listina prítomných na MVZ 04.05.2022
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Zápisnica z MVZ z 10.09.2018
-
Listina prítomných na MVZ 10.09.2018
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z VZ z 21.09.2016
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Miloš Jaroška na Stanislav Kollár
-
Podpisový vzor konateľa Stanislav Kollár
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Vyhlásenie
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Živnostenský list
-
Zakladateľská listina z 15.10.2009
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 15.10.2009
-
Zápisnica z valného zhromaždenia z 15.10.2009
-
Rozhodnutie spoločníka z 19.3.2008
-
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení z 26.3.2008
-
Podpisový vzor - Ing. Martin Benko, Ing. Miloš Jaroška
-
Zakladateľská listina z 26.3.2008
-
Rozhodnutie spoločníka z 15.3.2007
-
Rozhodnutie spoločníka z 14.3.2007
-
Zakladateľská listina z 15.3.2007
-
Podpisový vzor - Jan Novotný
-
Rozhodnutie spoločníka z 3.9.2004
-
Rozhodnutie spoločníka II. z 3.9.2004
-
Zakladateľská listina z 18.5.2004
-
Vyhlásenie správcu vkladu z 18.5.2004
-
Živnostenský list z 25.5.2004
- Dátum aktualizácie
- 11.07.2024