GERRI s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 29408/T
- Dátum vzniku
- 30.06.2004
- Konanie menom spoločnosti
- samostatne
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce (od 16.10.2013 do 3.8.2016)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozíka (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Organizovanie výstav, školení, kurzov, prezentácií a vzdelávacích akcií (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Reklamné a marketingové služby (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Faktoring a forfaiting (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Finančný leasing (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 6.6.2013 do 3.8.2016)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 30.6.2004 do 5.6.2013)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 30.6.2004 do 5.6.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 30.6.2004 do 5.6.2013)
-
upratovacie a čistiace práce (od 30.6.2004 do 5.6.2013)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 30.6.2004 do 5.6.2013)
-
organizovanie výstav, školení, kurzov, prezentácií a vzdelávacích akcií (od 30.6.2004 do 5.6.2013)
-
nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel, autopríslušenstva (od 30.6.2004 do 5.6.2013)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od 30.6.2004 do 5.6.2013)
-
obsluha vedenia cudzieho motorového vozidla (od 30.6.2004 do 5.6.2013)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ladislav Szabó
Železničiarska 1422/24
92401 Galanta
Slovensko
Vznik funkcie: 09.12.2013
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 02.04.2012.
- Rozhodnutie jedinej spoločníčky zo dňa 18.05.2009.
- Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.6.2004 v súlade s ust. §§ 56-75,105-153 Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Dodatok
-
Podpisový vzor Ladislav Szabó
-
Rozhodnutie spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Patrik Gregor na Ladislav Szabó
-
Dodatok + RJS
-
Dodatok k Zl
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Jaromír Nemcsics na Patrik Gregor
-
Podpisový vzor konateľa Patrik Gregor
-
Dodatok k zakladateľskej listine
-
Podpisový vzor - Jaromír Nemcsics
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 2.4.2012
-
Rozhodnutie jedinej spoločníčky z 2.4.2012
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 2.4.,2012
-
Rozhodnutie jedinje spoločníčky z 18.5.2009
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 18.5.2009
-
Účtovná závierka za rok 2007
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Súvaha a výkaz za rok 2005
-
Vyhlásenie spoločníčky a konateľky z 16.12.2005
-
Rozhodnutie jedinej spoločníčky z 16.12.2005
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 16.12.2005
-
Rozhodnutie jedinej spoločníčky z 27.6.2005
-
Účtovná závierka za rok 2004
-
podpisový vzor - Jana Szórádová
-
Zakladateľská listina zo dňa 10.06.2004
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 10.06.2004
-
Živnostenský list č.Žo-2004/06175/2/Z31 zo dňa 14.06.2004
- Dátum aktualizácie
- 29.08.2024