DEGASS SK, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 34677/B
- Dátum vzniku
- 01.02.2005
- Konanie menom spoločnosti
- Samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Výroba potravinárskych výrobkov (od 14.12.2017)
-
Výroba nápojov (od 14.12.2017)
-
Odevná výroba (od 14.12.2017)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 14.12.2017)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 14.12.2017)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 14.12.2017)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 14.12.2017)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 14.12.2017)
-
Kuriérske služby (od 14.12.2017)
-
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 14.12.2017)
-
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 14.12.2017)
-
Prevádzkovanie výdajne stravy (od 14.12.2017)
-
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 14.12.2017)
-
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 14.12.2017)
-
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 14.12.2017)
-
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (od 14.12.2017)
-
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 14.12.2017)
-
Fotografické služby (od 14.12.2017)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 14.12.2017)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 14.12.2017)
-
Vedenie účtovníctva (od 14.12.2017)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 14.12.2017)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 14.12.2017)
-
Administratívne služby (od 14.12.2017)
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
automatizované spracovanie dát (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
kúpa nových, ojazdených vozidiel a ich príslušenstva na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
kúpa nových, ojazdených vozidiel a ich príslušenstva na účely ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
prenájom motorových vozidiel (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
administratívne práce (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
vedenie účtovníctva (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
kníhviazačstvo (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
korektúra textov (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
počítačová grafika podľa predlohy (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
pneuservis (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
prevádzkovanie autoumyvárne (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
prevádzkovanie a prenajímanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
montáž autodoplnkov okrem autoalarmov (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
prevádzkovanie čerpacích staníc (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
nákup a predaj pohonných látok a motorových olejov (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
upratovacie práce (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
-
opravy cestných motorových vozidiel - autoservis (od 1.2.2005 do 13.12.2017)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ing. Antónia Demko
Sputniková 5534/16
82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Vznik funkcie: 26.10.2017
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.01.2012.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2009.
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.1.2005 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Rozhodnutie.zep
-
Zakladateľská listina.zep
-
Osvedčenie.zep
-
Podpisový vzor.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Súvaha + výkaz za rok 2008
-
Účtovná závierka za rok 2006
-
Účtovná závierka k 31.12.2005
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 8.11.2005
-
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.11.2005
-
Živnostenský list č. Žo-2005/01981/2/Z21, 12.1.2005
-
Spoločenská zmluva, 7.1.2005
-
Prehlásenie správcu vkladu, 7.1.2005
-
Listina o ustanovení konateľov spoločnosti do funkcie a podpisové vzory, Ľubomír Vyskoč, Alexandra Šenkocová, 7.1.2005
- Dátum aktualizácie
- 21.07.2024