GMP wagon, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 3585/B
- Dátum vzniku
- 10.05.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
automatizované spracovanie údajov (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
prenájom motorových vozidiel (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
upratovacie a čistiace práce (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
administratívne a sekretárske práce (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2005 do 5.2.2018)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 37K/7/2017, 1117212342 zo dňa 2.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2017 bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka k 11.01.2008
-
Notárska zápisnica N 6/2008 Nz 1255/2008 NCRIs 1238/2008 zo dňa 14.01.2008
-
Notárska zápisnica N 26/2006, Nz 4170/2006, NCRls 4157/2006
-
Úplné znenie stanov a.s. z 3.2.2006
-
notárska zápisnica N 24/05, Nz 13983/05, NCRIs 13804/05
-
podpisový vzor - Ing. Milan Svocák
-
podpisový vzor - Ing. Daniela Svocák
-
podpisový vzor - Ing. Igor Havrila
-
podpisový vzor - Ing. Anton Pospíšek
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024