FAGUS BM, spol. s r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 132629/B
- Dátum vzniku
- 21.11.2003
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prenájom hnuteľných vecí (od 6.12.2016 do 30.11.2020)
-
administratívne služby (od 6.12.2016 do 30.11.2020)
-
reklamné a marketingové služby (od 6.12.2016 do 30.11.2020)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 6.12.2016 do 30.11.2020)
-
faktoring a forfaiting (od 6.12.2016 do 30.11.2020)
-
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 6.12.2016 do 30.11.2020)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 6.12.2016 do 30.11.2020)
-
približovanie dreva (od 21.11.2003 do 30.11.2020)
-
práce s motorovou pílou (od 21.11.2003 do 30.11.2020)
-
píliarska výroba (od 21.11.2003 do 30.11.2020)
-
výroba jednoduchých výrobkov z dreva (od 21.11.2003 do 30.11.2020)
-
sprostredkovateľská činnosť (od 21.11.2003 do 30.11.2020)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 21.11.2003 do 30.11.2020)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 21.11.2003 do 30.11.2020)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
návrh zmluvy o zlučení.zep
-
plnomocenstvo.zep
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Plnomocenstvo .zep
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Hana Búzeková na JUDr. Radoslav Zigo
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa JUDr. Radoslav Zigo
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Dušan Matyáš na Ing. Hana Búzeková
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
-
Zakladateľská listina
-
Zápisnica z MVZ z 21.01.2015
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Hana Búzeková na Ing. Dušan Matyáš
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Rozhodnutie o premene
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie.
-
Spoločenská zmluva.
-
Zápisnica z VZ zo dňa 03.11.2003.
-
Podpisový vzor, Ing. Hana Búzeková, Šajdíkové Humence 403. Ing. Dušan Matyáš, RAdějov 340, ČR.
-
Vyhlásenie správcu vkladu.
- Dátum aktualizácie
- 30.08.2024