COLMET Slovakia a.s. v konkurze - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10038/R
- Dátum vzniku
- 16.07.1997
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 30.3.2005 do 27.1.2014)
-
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov (od 30.3.2005 do 27.1.2014)
-
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nealkoholických, alkoholických nápojov, piva na priamu konzumáciu (od 27.7.1999 do 27.1.2014)
-
cestná nákladná doprava (od 3.11.1997 do 27.1.2014)
-
nakladanie s nebezpečným odpadom minerálneho pôvodu (od 3.11.1997 do 27.1.2014)
-
výroba čapov, dosiek, vývalkov, výliskov, plechov, pásov, dynamopásov, rúr, tyčí, profilov, lamiel a drôtov z neželezných kovov (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
výroba drahých a neželezných kovov, vrátane ich hutníckych výrobkov (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
výroba predvalkov, plechu, profilov zo železa a ocele, vrátane ich výrobkov (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
výskum a vývoj v oblasti technických vied (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
podnikateľské poradenstvo - poradenské služby v oblasti hutníctva a strojárstva (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
prenájom strojov, prístrojov, prípravkov a náradia bez obsluhujúceho personálu (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
sprostredkovanie obchodu (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
reklamné činnosti (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľných živností /maloobchod a veľkoobchod/ (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
skladovanie (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
databanky (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
rozmnožovanie nahraných nosičov magnet. záznamu pre počítač (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
odlievanie kovov (zlievárenstvo) (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
kovoobrábanie (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
výroba náradia (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
opravy strojov a zariadení vrátane výroby náhradných dielov (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
galvanizácia kovov (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
výroba a predaj stolárskych výrobkov (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
povchová úprava a tepelné spracovanie kovových výrobkov (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
poskytovanie stftware - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov na zákazku (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
automatizované spracovanie dát (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
revízia vyhradených elektrických zariadení (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
-
oprava a údržba elektrických zariadení (od 16.7.1997 do 27.1.2014)
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka k 03.08.2012
-
Zmluva o predaji podniku
-
Uznesenie 29K/5/2009-605
-
Rozhodnutie jediného akcionára - 31.10.2008
-
Vyhlásenie predsedu predstavenstva
-
Podpisový vzor - Miroslav Gašpar
-
Podpisový vzor - Sergej Kucherenko
-
Rozhodnutie jediného akcionára
-
Vzdanie sa funkcie - Ing. Marian Králik
-
Vzdanie sa funkcie - Ing. Jozef Špánik
-
Vzdanie sa funkcie - Mgr. Ľubomír Frolo
-
Vzdanie sa funkcie - Ing. Ryszard Kubiena
-
Podpisový vzor - Michal Hanslík
-
Podpisový vzor - Ing. Jiří Mohyla
-
Podpisové vzory konateľov - Michal Hanslík, Ing. Marián Králik
-
Výpis z uznesenia predstavenstva
-
Podpisový vzor čl. predstavenstva - Mgr.Ľubomír Frolo
-
Notárska zápisnica N 11/08, NZ 3003/08
-
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing.Jozef Špánik
-
Podpisový vzor člena predstavenstva- Ing.Rastislav Kopko
-
Podpisový vzor člena predstavenstva - Katarína Beranová
-
Not. zápisnica N 149/2007 NZ 39123/2007
-
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jiří Mohyla
-
Podpisový vzor člena predstavenstva- Michal Hanslík
-
Notárska zápisnica N 83/2007, NZ 15932/07
-
Podpisový vzor člena predst.-Ing.Vladimír Elbl
-
Podpisový vzor člena predstavenstva-Ing.Tomáš Řehoř
-
Podpisový vzor člena predst.-Ing.Pavel Strnad
-
Podpisový vzor člena predstavenstva- Ing.Ladislav Plinta
-
Účtovná závierka za r. 2006
-
Výročná správa za r. 2006
-
Správa nezávislého audítora 2006
-
Odstúpenie člena predstavenstva - Ing. Miroslav Kovářík
-
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Špánik
-
Výročná správa za r. 2005
-
Správa nezávislého audítora 2005
-
Účtovná závierka za r. 2005
-
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Kovářik
-
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2005
-
Výročná správa za r. 2004
-
Not. zápisnica N 80/05 NZ 13595/05
-
Not. zápisnica N 76/05 NZ 12162/05, prez. listina, listina prítomnych akcionárov
-
Živnostenský list
-
Rozhodnutie spoločnosti
-
Podpisový vzor konateľa
-
Zápisnica z jednania DR
-
Správa audítora
-
Not. zápisnica N 38/2004 NZ 8434/2004
-
Podpisový vzor člena predstavenstva
-
Úplné znenie stanov
-
Zápis zo zasadnutia predstavenstva
-
Not. zápisnica N 187/03 NZ 31158/03, Zápisnica zo zasadnutia DR
-
Podpisové vzory čl. Dozornej rady
-
Not. zápisnica N 435/03 NZ 71340/03
-
Podpisové vzory predsedu a členov predstavenstva, čl. Dozornej rady
-
Správa nezávis. audítora
-
Zápisnica z val. zhromaždenia zo dňa 15.08.2002, Not.zápis. N 602/02,Nz 602/02, STANOVY
-
Výročná správa za r. 2001
-
Správa nezáv. audít.,Výkaz ziskov a strát, Súvaha k 31.12.2001
- Dátum aktualizácie
- 18.07.2024