OTV, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 11051/P
- Dátum vzniku
- 17.02.1998
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 1.6.2021)
-
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu (od 1.6.2021)
-
prevádzkovanie verejných WC (od 1.6.2021)
-
informačná činnosť (od 21.7.2017)
-
vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 25.7.2006)
-
pohostinská činnosť (od 25.7.2006)
-
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 25.7.2006)
-
organizovanie kurzov, školení, organizovanie športových podujatí (od 25.7.2006)
-
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 25.7.2006)
-
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 25.7.2006)
-
prípravné práce pre stavbu (od 25.7.2006)
-
upratovacie práce (od 25.7.2006)
-
čistiace práce v rozsahu voľných živností (od 25.7.2006)
-
výroba piliarska a impregnácia dreva (od 25.7.2006)
-
služby v rámci ťažby dreva (od 25.7.2006)
-
približovanie dreva koňmi a traktorom (od 25.7.2006)
-
vedenie (obsluha) cudzieho motorového vozidla (od 25.7.2006)
-
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od 25.7.2006)
-
podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu (od 25.7.2006)
-
vedenie účtovníctva (od 25.7.2006)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 25.7.2006)
-
činnosť konferenciéra (od 25.7.2006)
-
úprava verejného priestranstva, sadov, parkov a záhrad (od 25.7.2006)
-
prevádzkovanie nevýherných hracích zábavných zariadení (od 25.7.2006)
-
omietkárske práce (od 25.7.2006)
-
lešenárske práce (od 25.7.2006)
-
skladovanie (od 25.7.2006)
-
zimná údržba komunikácií (od 25.7.2006)
-
výroba drevených obalov (od 25.7.2006)
-
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (od 25.7.2006)
-
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností (od 25.7.2006)
-
zváračské práce (od 25.7.2006)
-
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá (od 25.7.2006)
-
výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 25.7.2006)
-
maliarske, natieračské a sklenárenské práce (od 25.7.2006)
-
predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrárni a v predajni lahôdok (od 25.7.2006)
-
spracovanie projektov pre čerpanie grantov z fondu Európskej únie a SR (od 25.7.2006)
-
administratívne práce (od 25.7.2006)
-
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť do 1000 V (od 10.9.2002)
-
reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 14.9.2001)
-
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 14.9.2001)
-
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 17.2.1998)
-
vydavateľská činnosť (od 17.2.1998)
-
zberňa šatstva (od 17.2.1998)
-
prevádzka kina (od 17.2.1998)
-
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 17.2.1998)
-
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku (od 17.2.1998)
-
výkopové a zemné práce (od 17.2.1998)
-
zobraziť ukončené
-
elektroinštalatérstvo (od 10.9.2002 do 12.9.2006)
-
nákladná cestná doprava (od 14.9.2001 do 12.9.2006)
-
televízne vysielanie v Slovenskej republike v obci Štrba (od 16.2.2000 do 9.9.2002)
-
vysielanie v káblových rozvodoch v Slovenskej republike v obci Štrba (od 16.2.2000 do 9.9.2002)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
-
Obec Štrba
Vklad: 26 555,14 €
Splatené: 26 555,14 €
- Štatutárny orgán
-
- Dozorná rada
-
-
Jaroslav Chalúpka
Hlavná 114/12
05938 Štrba
Slovensko
Vznik funkcie: 19.06.2024
-
Janka Pitoňáková
Horská 542/43
05921 Svit
Slovensko
Vznik funkcie: 19.06.2024
-
Michal Sýkora
SNP 335/37
05938 Štrba
Slovensko
Vznik funkcie: 01.10.2012
Názov funkcie: predseda
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 22.4.2002. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 24.4.2002.
- Dodatok zo dňa 24.8.2001 k zakladateľskej listine.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.1.1998 č. N 9/98, NZ 9/98, spísanej JUDr. Igorom Čabrom, notárom v Poprade, v znení jej dodatku zo dňa 16.1. 1998, podľa zák. č. 513/91 Zb.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
osvedčenie
-
zápis z MVZ
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
podpisový vzor M.Sýkora, Ing. D.Vincová, Ing. A. Hurajtová
-
účt. záv. 2011
-
účt. záv. 2010
-
účt. záv. 2009
-
rozhodnutie o premene MH
-
účt. záv. 2008 + výr. správa + pozn.
-
účt. záv. 2007
-
podpisové vzory - M. Hric, J. Chalúpka, P. špendel, E. Veštúrová, J. Baláž, Ľ. Marec
-
úplné znenie ZL
-
účt. záv. 2006 + výr. správa
-
rozhodnutie jediného spoločníka
-
podpisové vzory - M. Michalková, Ľ. Marec
-
účt. záv. 2005 + výr. správa
-
rozhodnutie o zmene + živnost. listy 3x
-
dodatok č. 3
-
podpisový vzor -Kováč
-
zápisnica z VZ
-
účt.záv. 2003
-
not.záp. N 172/02-dodatok
-
podpisový vzor konateľa - Sýkora
- Dátum aktualizácie
- 24.07.2024