Každý z konateľov koná samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii v spoločnosti svoj vlastnoručný podpis
Predmety činnosti
sprostredkovateľská činnosť s výnimkou činností vylúčených z pôsobností živnostenského zákona (od 8.7.2006)
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie (od 8.7.2006)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností / prenájom strojov a zariadení, čistiace a upratovacie práce / (od 8.7.2006)
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 8.7.2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od 8.7.2006)
výroba, predaj a prenájom aranžérskych a dekoračných predmetov (od 8.7.2006)
zámočnícke a klampiarske práce (od 27.5.2003)
opravy motorových vozidiel (od 27.5.2003)
oprava karosérií (od 27.5.2003)
automatizované spracovanie dát (od 27.5.2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 27.5.2003)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 27.5.2003)
služby spojené s prieskumom trhu a verejnej mienky (od 27.5.2003)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (od 27.5.2003)
sprostredkovanie dopravy (od 27.5.2003)
služby colnej deklarácie (od 27.5.2003)
reklamná činnosť (od 27.5.2003)
výroba nábytku (od 27.5.2003)
píliarska výroba (od 27.5.2003)
sekretárske služby (od 27.5.2003)
Spoločníci
Lendisol s.r.o.
Smrková 1960
50008 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Česká republika
Jan Kulendík
Antonína Petrofa 2115/14
50009 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Česká republika
Vznik funkcie: 27.02.2024
Viktor Kulendík
Smrková 1960
50008 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Česká republika
Vznik funkcie: 27.02.2024
Jakub Olbert
Nad Šeberákem 452/3
14800 Praha 4 - Kunratice
Česká republika
Vznik funkcie: 03.11.2003
Ďalsie právne skutočnosti
Zmena obchodného mena rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 07. 04. 2006 z S.O.S. dekorace SK, s.r.o. na S.O.S.- DEKORÁCIE, s.r.o.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2003, na ktorom spoločníci rozhodli o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 20.08.2002 . Zmena sídla spoločnosti z Vinohradnícka 129/2, 955 01 Topoľčany na Továrenská 38, 900 61 Gajary. Zánik funkcie konateľov Albína Polťáka, Karola Havrana, Ing. Stanislava Mikuša dňa 03.11.2003. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 03.11.2003.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.08.2002 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Podpisový vzor konateľa Jan Kulendík
Podpisový vzor konateľa Viktor Kulendík
Rozhodnutie jediného spoločníka
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Zmluva o prevode obchodného podielu
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Zápisnica o valnom zhromaždení zo dňa 7.4.2006
Živnostenský list č. OŽP-B/2006/01661-6/CRl zo dňa 12.5.2006
Zápisnica z VZ
Dodatok č.1
SZ
Podpisový vzor Jakuba Olberta
Podpisový vzor konateľa Albína Polťáka,Karola Havrana a Ing.Stanislava Mikuša