LNG SK s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 16952/V
- Dátum vzniku
- 17.08.2005
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
sprostredkovanie v oblasti kultúry (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
organizovanie kurzov, školení, seminárov (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
vydavateľská činnosť (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
finančný leasing (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
faktoring a forfaiting (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
kancelárske a sekretárske služby (vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb) (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
preklady a tlmočenie (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
vedenie účtovníctva (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
spracovanie dát (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
prenájom strojov a zariadení (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
neverejné skladovanie (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
fotografické služby (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
čistiace a upratovacie práce (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
baliace činnosti (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
-
preklad nákladov (od 17.8.2005 do 23.11.2021)
- Uložené listiny
-
-
Listina o ustanovení do funkcie a podpis. vzor: Ing. M. Kameník, Ing. J. Choma, MUDr. T. Sieber, Ing. V. Koneval, Ing. B. Steinbauer
-
Spoločenská zmluva
-
Vyhlásenie správcu vkladu o rozsahu splatenia vkladov
-
Živnostenský list č. Žo-2005/08407/2/FEK
- Dátum aktualizácie
- 09.08.2024