BN - THERM s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 75467/B
- Dátum vzniku
- 15.11.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
pohostinské činnosti (od 30.9.2008 do 22.10.2015)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitné činnosti) (od 16.11.2007 do 22.10.2015)
-
prenájom nebytových priestorov spojený s upratovacími službami (od 16.11.2007 do 22.10.2015)
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 16.11.2007 do 22.10.2015)
-
upratovacie služby (od 16.11.2007 do 22.10.2015)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 15.11.2006 do 22.10.2015)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho (od 15.11.2006 do 22.10.2015)
-
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb (od 15.11.2006 do 22.10.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 15.11.2006 do 22.10.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 15.11.2006 do 22.10.2015)
-
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od 15.11.2006 do 22.10.2015)
-
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (od 15.11.2006 do 22.10.2015)
-
reklamná činnosť (od 15.11.2006 do 22.10.2015)
-
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v oblasti stavebníctva (od 15.11.2006 do 22.10.2015)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/399/2013 zo dňa 18.09.2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2015 bola obchodná spoločnosť BN - THERM s.r.o., so sídlom Ružinovská 1, Bratislava 821 02, IČO: 36 698 415 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BN - THERM s.r.o., so sídlom Ružinovská 1, Bratislava 821 02, IČO: 36 698 415 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 75467/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. 33CbR/399/2013-23
-
Podpisový vzor konateľa-Rudolf Zubaľ
-
Úplné znenie spoloč. zmluvy
-
Zápisnica z Vz
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
ÚZ spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica z VZ
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Živnostenský list
-
Zápisnica z MVZ
-
Účtovná závierka za r. 2007
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Živnostenské listy
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa - Róbert Sloboda
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ľubor Lukáč
-
Spoločenská zmluva
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024