MSF Slovakia s.r.o. v likvidácii - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 43131/B
- Dátum vzniku
- 17.11.2006
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyslene vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav v rozsahu voľnej živnosti (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 17.11.2006 do 25.4.2019)
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti .asice
-
Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení priebehu likvidácie.asice
-
Účtovná závierka.asice
-
Poznámky k účtovnej závierke.asice
-
Konečná správa.asice
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Rozhodnutie.zep
-
Podpisovy vzor.zep
-
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Spolocenska zmluva - UZ.zep
-
Výročná správa za obdobie 04/2015 - 03/2016.pdf
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika zo dna 11.5.2017.zep
-
Suhlas s vymenovanim a podpisovy vzor_Sara Beckett.zep
-
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 3
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Podpisový vzor konateľa.zep
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti.zep
-
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03
-
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03.pdf
-
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor konateľa F. Smeyers.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
-
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor_James Munson.zep
-
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor_Maciej Koprowski.zep
-
Vzdanie sa funkcie konatela spoločnosti .zep
-
Podpisovy vzor konatelky Ingy Korotkovej.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2013.zep
-
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
-
vyhlasenie a podpisovy vzor_Rozehnal.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.1.2013
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.5.2012
-
Podpisový vzor Jonathan Paul Smith
-
účtovná závierka k 31.3.2011, správa audítora k 31.3.2011
-
účtovná závierka k 31.3.2009, správa audítora
-
Zakladateľská listina, 15.01.2010
-
Podpisový vzor, Simon Clive Smith, 2.2.2010
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 31.12.2009
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 9.12.2008
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 9.12.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 26.5.2008
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 27.5.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, 27.02.2008
-
Podpisový vzor, Stuart Francis Brien, 10.03.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.2.2007
-
Zakladateľská listina z 13.3.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 20.12.2006
-
Podpisový vzor - Zbyněk Mrózek
-
Zakladateľská listina z 24.10.2006
-
Podpisový vzor - Ing. Dušan Mrozek
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/45686-2/CR1 zo dňa 8.11.2006
-
Vyhlásenie správcu vkladu z 10.11.2006
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024