Exmed s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 45715/B
- Dátum vzniku
- 01.05.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
-
prenájom motorových vozidiel (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
-
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
-
internetový obchod (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
-
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských akcií, školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (od 1.5.2007 do 25.3.2010)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie spoločníka zo dňa 14.12.2009 o zrušení spoločnosti Exmed, s.r.o., so sídlom Opletalova 70/A, Bratislava 841 07, IČO: 36 770 884, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 45715/B, bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Farmakon s.r.o., so sídlom Jaseňova 12/A, Bratislava 81104 IČO: 35 922 435, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35021/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.3.2010, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 65/2010, Nz 9042/2010 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti Exmed, s.r.o., so sídlom Opletalova 70/A, Bratislava 841 07, IČO: 36 770 884, a preberá všetky jej práva a záväzky.
- Uložené listiny
-
-
Notárska zápisnica, N 287/2009, 14.12.2009
-
Notárska zápisnica, N 65/2010, 17.3.2010
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2007/15281-2/CR1, 26.03.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 22.3.2007
-
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA, 22.3.2007
-
Súhlas s voľbou a podpisový vzor, MUDr. Vladimír Kostka, 22.3.2007
-
Súhlas s voľbou a podpisový vzor, MUDr. Martin Štefanský, 22.3.2007
- Dátum aktualizácie
- 21.09.2024