InfraSport s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 20556/T
- Dátum vzniku
- 29.08.2007
- Konanie menom spoločnosti
- Konatelia sú oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku a označeniu "konateľ" podpisujúci pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 2.7.2024)
-
Mimoškolská vzdelávacia činnosť (od 2.7.2024)
-
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 2.7.2024)
-
kuriérske služby (od 1.11.2014)
-
predaj leteckých prepravných služieb (od 1.11.2014)
-
počítačové služby (od 1.11.2014)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 1.11.2014)
-
administratívne služby (od 1.11.2014)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.11.2014)
-
čistiace a upratovacie služby (od 1.11.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 29.8.2007)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 29.8.2007)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 29.8.2007)
-
organizovanie kultúrnych, hudobných a spoločenských podujatí, kurzov, školení, seminárov a prednášok (od 29.8.2007)
-
prenájom hudobnej a ozvučovacej techniky a ďalších hnuteľných vecí (od 29.8.2007)
-
reklamná, propagačná a marketingová činnosť (od 29.8.2007)
-
vydavateľská činnosť (od 29.8.2007)
-
zobraziť ukončené
-
ozvučenie a osvetlenie, kultúrnych a spoločenských podujatí (od 29.8.2007 do 31.10.2014)
-
oprava hudobných nástrojov (od 29.8.2007 do 31.10.2014)
- Spoločníci
-
-
Tomislav Čáni
Colnícka 1653/120
85110 Bratislava - mestská časť Rusovce
Slovensko
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Tomislav Čáni
Colnícka 1653/120
85110 Bratislava - mestská časť Rusovce
Slovensko
Vznik funkcie: 20.06.2024
- Uložené listiny
-
-
Zápisnica z VZ z 20.06.2024
-
Vzdanie sa funkcie konateľa JUDr. Juraj Baláž
-
Vzdanie sa funkcie konateľa JUDr. Vendelín Benkóczki
-
Podpisový vzor konateľa JUDr. Mgr. Tomislav Čáni
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z VZ z 20.11.2017
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Účtovná závierka.tiff
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2015 - 04/2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2014 - 04/2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Zápisnica z VZ z 02.11.2015
-
Zápisnica z VZ z 28.09.2015
-
Zápisnica z VZ z 28.08.2015
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Zápisnica z VZ z 27.10.2014
-
Zápisnica z VZ 30.10.2013
-
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Rudolf Érsek, Dunajská Streda na JUDr. Juraj Baláž, Rovinka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Rudolf Érsek, Dunajská Streda na JUDr. Vendelín Benkóczki, Dunajská Streda
-
Podpisový vzor konateľov - JUDr. Vendelín Benkóczki, D. Streda - JUDr. Juraj Baláž, Rovinka
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Rozhodnutie o premene
-
Účtovná závierka k 30.04.2012
-
Účtovná závierka k 30.04.2011
-
Účtovná závierka k 30.04.2009
-
Účtovná závierka k 30.04.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Zakladateľská listina
-
Živnostenský list
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Vyhlásenie
-
Súhlas
- Dátum aktualizácie
- 02.07.2024