MCIR, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 48552/B
- Dátum vzniku
- 23.10.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 23.10.2007 do 26.5.2010)
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 23.10.2007 do 26.5.2010)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 23.10.2007 do 26.5.2010)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (od 23.10.2007 do 26.5.2010)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 23.10.2007 do 26.5.2010)
-
prenájom strojov a prístrojov (od 23.10.2007 do 26.5.2010)
-
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá spojené s poskytovaním iných než základných služieb alebo pre viac ako päť motorových vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti (od 23.10.2007 do 26.5.2010)
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 23.10.2007 do 26.5.2010)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2009 o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou MEDIAL CAPITAL, s.r.o.. Plynárenská 3, P.O.Box 23, 820 06 Bratislava 26, IČO : 31 362 524, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 18.2.2010 do notárskej zápisnice N 53/2010, Nz 5388/2010, Nz 5492/2010. Obchodná spoločnosť MCIR, s.r.o., Páričkova 24, 821 08 Bratislava, IČO : 36 849 910 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 48552/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA o založení spoločnosti v platnom znení, 09.08.2007
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/5895-2/CR1, 15.08. 2007
-
Vyhlásenie zakladateľa a správcu vkladu, 17.10.2007
-
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine o založení spoločnosti, 16.10.2007
-
Vymenovanie do funkcie konateľa a podpisový vzor, JUDr. Ondrej Štrigner, 09.08.2007
-
Vymenovanie do funkcie konateľa a podpisový vzor, Ing. Peter Uberala, 09.08.2007
-
Vymenovanie do funkcie konateľa a podpisový vzor, Ing. Ľubo Fabšič, 09.08.2007
- Dátum aktualizácie
- 15.07.2024