DEDINSKÁ s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 21274/T
- Dátum vzniku
- 15.01.2008
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konajú konatelia v plnom rozsahu každý samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 23.10.2020)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 23.10.2020)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 23.10.2020)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 23.10.2020)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 23.10.2020)
-
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 23.10.2020)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 23.10.2020)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 23.10.2020)
-
Vedenie účtovníctva (od 23.10.2020)
-
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 23.10.2020)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 15.1.2008)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 15.1.2008)
-
zobraziť ukončené
-
kúrenárstvo (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
maliarske a natieračské práce (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
montáž a demontáž okien (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
montáž sadrokartónových konštrukcií (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
pilčícke práce (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
sanitárna inštalácia, inštalatérske práce - ÚK (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
vodoinštalatérstvo (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
výkopové práce (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
búracie práce (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
-
dokončovacie stavebné práce (od 15.1.2008 do 22.10.2020)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z VZ z 17.09.2020
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Igor Kramár
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Denisa Kramárová
-
Vyhlásenie o doručení zmluvy o prevode obchodného podielu
-
Potvrdenie o ukončení podnikania
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ľudovít Slabý, Patrik Slabý na Ing. Igor Kramár, Ing. Denisa Kramárová
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.odt
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Spoločenská zmluva
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Živnostenské listy
-
Podpisové vzory konateľov - Ľudovít Slabý, Dolná Krupá - Patrik Slabý, Dolná Krupá
- Dátum aktualizácie
- 07.07.2024