KERES, a. s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 4381/B
- Dátum vzniku
- 15.01.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
inzertná činnosť (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
-
inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (od 15.1.2008 do 20.1.2023)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť vymazaná v zmysle § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
-
Výročná správa za rok 2008
-
Zápisnica z rokovania členov dozornej rady zo dňa 15.5.2009
-
Notárska zápisnica N 1609/2009, Nz 15844/2009, NCRls 16028/2009
-
Stanovy - úplné znenie zo dňa 27.5.2009
-
Stanovy v úplnom znení ku dňu 22.1.2009
-
Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti, Ing.Ladislav Kozmon 22.1.2009,Rozhodnutie štatutárneho orgánu o premene menovitej hodnoty akcií a základného imania zo slovenskej meny na eurá
-
Súhlas vlastníka 3.12.2008
-
Zápisnica z rokovania dozornej rady 2.12.2008
-
Notárska zápisnica N521/2008 Nz55098/2008
-
Stanovy 4.12.2008
-
Stanovy akciovej spoločnosti, 13.12.2007
-
Notárska zápisnica N 580/2007 zo dňa 13.12.2007, Zakladateľská zmluva
-
Zápisnica zo zasadnutia prvých členov dozornej rady konanej dňa 13.12.2007
-
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Ján Butkovský, 13.12.2007
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2007/55645-2-13/CR1, 21.12.2007
- Dátum aktualizácie
- 01.09.2024