L.D. company s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 21453/V
- Dátum vzniku
- 20.02.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
prevádzkovanie výdajne stravy (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
prevádzkovanie športových zariadení (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
sprostredkovateľká činnosť v oblasti služieb (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
donášková služba (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 9.4.2010 do 21.10.2021)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 20.2.2008 do 21.10.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu živnosti (od 20.2.2008 do 21.10.2021)
-
činnosť ekonomických a účtovných poradcov (od 20.2.2008 do 21.10.2021)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 20.2.2008 do 21.10.2021)
-
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 20.2.2008 do 21.10.2021)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 20.2.2008 do 21.10.2021)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 20.2.2008 do 21.10.2021)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 31K/67/2013-484 zo dňa 29.01.2020.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS KE I č. k. 31K/67/2013-161
-
Účtovná závierka 2011
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa - Ladislav Draxler
-
Zápisnica z MVZ
-
ŽL č. OŽP-C/2010/03502-4 - 13
-
vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Dalibor Gajdoš
-
rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa-Peter Šimko
-
Úplné znenie ZL
-
Vyhlásenie a podpisový vzor - JUDr. Patrícia Uhrínová
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 20.2.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.2.2008
-
Podpisový vzor - Gabriel Klein
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 30.1.2008
-
Zakladateľská listina zo dňa 29.1.2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/06510-2
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/06510-3
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/06510-4
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/06510-5
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/06510-6
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/06510-7
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/06510-8
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024