AR-PA, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 19792/P
- Dátum vzniku
- 29.02.2008
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 25.10.2017)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 25.10.2017)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 25.10.2017)
-
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 25.10.2017)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 25.10.2017)
-
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 25.10.2017)
-
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 25.10.2017)
-
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (od 29.2.2008)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 29.2.2008)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 29.2.2008)
-
fotografické služby (od 29.2.2008)
-
zobraziť ukončené
-
vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním), paličské práce (od 29.2.2008 do 24.10.2017)
-
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (od 29.2.2008 do 24.10.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 29.2.2008 do 24.10.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 29.2.2008 do 24.10.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 29.2.2008 do 24.10.2017)
-
prenájom vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení (od 29.2.2008 do 24.10.2017)
-
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (od 29.2.2008 do 24.10.2017)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 29.2.2008 do 24.10.2017)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Patrik Árvai
Gen. Svobodu 681/3
08901 Svidník
Slovensko
Vznik funkcie: 13.10.2017
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
1 Zápisnica 13102017.zep
-
5 Plnomocenstvo.zep
-
15 Osvedcenie_o_ZO-MB&RZ__s.r.o..zep
-
7 Vyhlásenie a podpisový vzor.zep
-
8 Vzdanie sa konateľstva Zelizňak.zep
-
9 Vzdanie sa konateľstva Biskup.zep
-
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
-
1 Zápisnica z MVZ.zep
-
6 Spoločenská zmluva.zep
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
-
spol. zmluva
-
živn. list - 12x
-
podpis. vzor - R. Zelizňak, M. Biskup
-
vyhlásenie SV
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024