VARIES s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 22379/T
- Dátum vzniku
- 06.08.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
služby rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 17.5.2013 do 21.5.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 6.8.2008 do 21.5.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 6.8.2008 do 21.5.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 6.8.2008 do 21.5.2015)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 6.8.2008 do 21.5.2015)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Návrh zmluvy o zlúčení
-
Notárska zápisnica N 326/2015, Nz 11573/2015, NCRls 11842/2015 - Zmluva o zlúčení
-
Rozhodnutie jediného spoločníka - EZIB, s.r.o.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka - VARIES, s.r.o.
-
Zápisnica z VZ - B&V PROPERTY, s.r.o.
-
Zápisnica z VZ - Diversité, s.r.o.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti VARIES, s.r.o.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti EZIB, s.r.o.
-
Zápisnica z VZ spoločnosti B&V PROPERTY, s.r.o.
-
Zápisnica z VZ spoločnosti Diversité, s.r.o.
-
Notárska zápisnica N 326/2015, Nz 11573/2015, NCRls 11842/2015 - zmluva o zlúčení
-
Plnomocenstvo 1
-
Plnomocenstvo 2
-
Plnomocenstvo 3
-
Plnomocenstvo 4
-
Plnomocenstvo 5
-
Plnomocenstvo 6
-
Plnomocenstvo 7
-
Rozhodnutie o zmene obchodného mena
-
Plnomocenstvo 2.
-
Plnomocenstvo 3.
-
Plnomocenstvo 4.
-
Plnomocenstvo 5.
-
Plnomocenstvo 6.
-
Plnomocenstvo 7.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka VARIES, s.r.o.
-
Rozhodnutie jediného spoločníka EZIB, s.r.o.
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Zápisnica z VZ z 19.12.2012
-
Podpisový vzor konateľa Mgr. Tomáš Ondrejička
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Pavol Petrovič na Mgr. Tomáš Ondrejička
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Jozef Ondrejička na Mgr. Tomáš Ondrejička
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Spoločenská zmluva z 21.7.2008
-
Živnostenské listy
-
Čestné prehlásenie správcu vkladu z 21.7.2008
- Dátum aktualizácie
- 30.06.2024