ROCKSTARS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 54418/B
- Dátum vzniku
- 13.09.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 11.11.2015 do 22.1.2020)
-
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
reklamné a marketingové služby (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
počítačové služby (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
-
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 13.9.2008 do 22.1.2020)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť sa na základe uvedeného v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OSBA1, 33CbR/21/2017 - 20
-
Spolocenska zmluva UZ.zep
-
Zápisnica z MVZ .zep
-
Zivnostenske opravnenie.zep
-
Podpisovy vzor konatela.zep
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
účtovná závierka za rok 2012
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2008/39561-6,2,3,4,5,7, 8.9.2008
-
VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU, 12.9.2008
-
Podpisový vzor, Tomáš Čermák, 12.9.2008
-
PLNOMOCENSTVO, 12.9.2008
-
Zakladateľská listina, 4.9.2008
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/38841-13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2, 03.9.2008
-
Podpisový vzor konateľa, Ing. Arch. Marek Hollý 27.8.2008
-
Podpisový vzor konateľa, Ing. arch. Martin Žembery 27.8.2008
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 27.08.2008
-
Spoločenská zmluva , 27.8.2008
- Dátum aktualizácie
- 25.07.2024