FKM Energy Stav s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 43229/T
- Dátum vzniku
- 09.07.2009
- Konanie menom spoločnosti
- Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
výkon činnosti energetického audítora (od 21.9.2018)
-
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie (od 21.9.2018)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 21.9.2018)
-
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od 21.9.2018)
-
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 21.9.2018)
-
finančný lízing (od 21.9.2018)
-
faktoring a forfaiting (od 21.9.2018)
-
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 21.9.2018)
-
verejné obstarávanie (od 21.9.2018)
-
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 22.11.2016)
-
Vedenie účtovníctva (od 22.11.2016)
-
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 22.11.2016)
-
skladovania (od 13.12.2014)
-
Reklamné a marketingové služby (od 13.12.2014)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.12.2014)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 13.12.2014)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). (od 13.12.2014)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 13.12.2014)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 13.12.2014)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 13.12.2014)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (od 13.12.2014)
-
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 9.7.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 9.7.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 9.7.2009)
-
zobraziť ukončené
-
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo (od 9.7.2009 do 21.11.2016)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Karol Škopek
A.Hlinku 19/40
92101 Piešťany
Slovensko
Vznik funkcie: 03.11.2016
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekútorský úrad Nitra so sídlom Kmeťkova 30, 949 01 Nitra vedie exekúciu na obchodný podiel povinného – spoločníka Ing. František Vyletelka, nar. 17.10.1962, bytom Braneckého 1517/29, 949 01 Nitra v spoločnosti FKM Stav s.r.o., pod sp. značkou EX 535/2016. Doručením exekučného príkazu zanikla účasť Ing. František Vyletelka ako spoločníka v spoločnosti FKM Stav s.r.o. podľa § 113b ods. 5 Exekučného poriadku.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 18.11.2020
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Mária Jozeková na Karol Škopek
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 22.10.2018
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z FKM Energy Stav, s.r.o. na Karol Škopek, Ing. Mária Jozeková
-
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení.zep
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
-
Zápisnica z MVZ z 23.3.2017
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica z VZ z 24.3.2017
-
zapisnica z VZ.zep
-
Podpisove vzory.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Podpisový vzor konateľa Helena Žarnovická
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Výpis zo živnostenského registra
-
Zakladateľská listina
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Marek Žarnovický
- Dátum aktualizácie
- 10.07.2024
- Domény
-