Za spoločnosť koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo s iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
Predmety činnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 17.9.2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 17.9.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 17.9.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 17.9.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 17.9.2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 17.9.2009)
prenájom hnuteľných vecí (od 17.9.2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 17.9.2009)
reklamné a marketingové služby (od 17.9.2009)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 17.9.2009)
faktoring a forfaiting (od 17.9.2009)
Akcie
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 5 000,00 €
Počet: 20
Podoba: listinné
Dátum od: 10.05.2016
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 1 000,00 €
Počet: 3300
Podoba: listinné
Dátum od: 10.05.2016
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Sokratis Nippis
Gotthardstraße 10
08800 Thalwil
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 09.03.2023 Názov funkcie: člen predstavenstva kategórie "CS"
Paola Agrati
Corso Venezia 5
20121 Milano
Talianska republika
Vznik funkcie: 03.07.2020 Názov funkcie: predseda
Bernhard Haider
Sieveringer Straße 241
01190 Viedeň
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.05.2020 Názov funkcie: člen predstavenstva kategórie "CG"
Tobias Griesshaber
Kalanderplatz 5
CH-8070 Zürich
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 20.06.2019 Názov funkcie: podpredseda
Quinto Di Ferdinando
Boruigrad Street 13A
06000 Stara Zagora
Bulharská republika
Vznik funkcie: 20.06.2019 Názov funkcie: člen predstavenstva kategórie "CG"
Dozorná rada
Izmir Pallosha
Via Vincenzo Foppa 43
20144 Miláno
Talianska republika
Vznik funkcie: 17.06.2024
Javier Díaz Cenjor
Camino Real 36, 2A
28229 Villanueva del Pardillo
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.08.2023
Ľuboš Sliva
Romanova 33
85102 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Vznik funkcie: 09.03.2023
Boris Flade
Kalanderplatz 5
CH-8070 Zürich
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 18.10.2018
Stéphanie Pinheiro
route de Belvaux 74
L-4510 Oberkorn
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 24.08.2021
Ďalsie právne skutočnosti
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2018.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05. 2015.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2014.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2013.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 31.10. 2012.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 21.12.2011.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.02.2012.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 375/2011, Nz 38733/2011 zo dňa 17.10.2011 - zmena obchodného mena zo SolarLand Holding SK I, a.s. na RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2011.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 303/2010 Nz 50305/2010 zo dňa 06.12.2010.
Notárska zápisnica N 251/2010, Nz 44284/2010 zo dňa 16.11.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
Notárska zápisnica N 214/2010, Nz 37652/2010 zo dňa 15.10.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.07.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 129/2010 Nz 25579/2010 dňa 19.07.2010.
Notárska zápisnica N 246/2010, NZ 24343/2010 zo dňa 06.07.2010 - zvýšenie základného imania.
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2010 (N 111/2010, Nz 21655/2010).
Notárska zápisnica N 164/2009, Nz 39338/2009 zo dňa 04.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 114/2009, Nz 28065/2009 zo dňa 19.8.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Výročná správa za rok 2019
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Plnomocenstvo
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.7.2020
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2020 o 11h
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Výročná správa za rok 2018
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2019
Notárska zápisnica N 2120/2019 Nz 19632/2019
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Výročná správa za rok 2017.pdf
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2018
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Rozhodnutia jediného akcionára z 25.5.2018
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Výročná správa za rok 2016.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Notárska zápisnica N 1061/2016, Nz 15006/2016, NCRls 15434/2016 z 28.4.2016 zmluva o zlúčení, plnomocenstvo, stanovy spoločnosti
Notárska zápisnica N 1058/2016, Nz 14969/2016, NCRls 15389/2016 z 28.4.2016 rozhodnutie jediného akcionára, plnomocenstvo, zmluva o zlúčení spoločností
Notárska zápisnica N 1054/2016, Nz 14960/2016, NCRls 15387/2016 z 28.4.2016 rozhodnutie jediného akcionára, plnomocenstvo, zmluva o zlúčení spoločností
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti z 28.4.2016
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Návrh zmluvy o zlúčení medzi RENERGIE Solárny Park Holding SK II, a.s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava (zanikajúca spoločnosť) a RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava (nástupnícka spoločnosť)
Zmluva o zlúčení
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 31.12
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 31.12.pdf
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva – p. Kostačovej.zep
Podpisový vzor predsedu predstavenstva – p. Thirda.zep
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.5.2015.zep
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
Notárska zápisnica s prílohami.zep
Zápisnica z mimoriadneho VZ - vymenovanie a odvolanie člena DR.zep
účtovná závierka 10/2012- 09/2013, vyhlásenie
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Podpisový vzor.zep
Účtovná závierka k 30.9.2012
Podpisový vzor p. Mag. Michael Renz
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, Renergie Solárny Park Holding SK I, a.s.
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora, vyhlásenie
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti
Podpisový vzor
Notárska zápisnica N 824/2012, Nz 38991/2012, NCRls 39756/2012 z 23.10.2012, stanovy z 23.10.2012
Stanovy z 28.12.2011
Podpisový vzor - Ing. Mag. Klaus Fuchs
Plná moc z 6.9.2012
Účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.12.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.02.2012
Listina zo dňa 13.02.2012
Úplné znenie stanov z 01.11.2011
Podpisový vzor Ing. Mag. Klaus Fuchs
Podpisový vzor Mag. Alexandra Wohlfeil-Pizzato
zápisnica z valného zhromaždenia spoločnsoti zo dňa 14.09.2011
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, vhlásenie
Stanovy a.s. zo dňa 23.12.2010
Notárska zápisnica N 303/2010 Nz 50305/2010 NCRls 51009/2010 zo dňa 06.12.2010
Notárska zápisnica N 251/2010 Nz 44284/2010 NCRls 44998/2010 zo dňa 16.11.2010
Stanovy a.s. zo dňa 06.12.2010
Zakladateľská listina zo dňa 27.10.2010
Notárska zápisnica N 214/2010 Nz 37652/2010 NCRls 38242/2010 zo dňa 15.10.2010
Stanovy a.s. zo dňa 02.11.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene Spoločenskej zmluvy zo dňa 27.10.2010
Notárska zápisnica N 129/2010 Nz 25579/2010 NCRls 25966/2010 zo dňa 15.07.2010
Stanovy a.s. zo dňa 10.08.2010
Notárska zápisnica N 246/2010 Nz 24343/2010 NCRls 24751/2010 zo dňa 06.07.2010
Stanovy a.s. zo dňa 06.07.2010
Notárska zápisnica N 111/2010 Nz 21655/2010 NCRls 21985/2010 zo dňa 16.06.2010
Podpisový vzor - Ing. Martin Horváth zo dňa 16.06.2010
Podpisový vzor - Sungyun Han zo dňa 16.06.2010
Podpisový vzor - PhDr. Peter Obdržálek zo dňa 16.06.2010
Stanovy a.s. zo dňa 05.11.2009
Notárska zápisnica N 164/2009 Nz 39338/2009 NCRls 39938/2009 zo dňa 04.11.2009
Notárska zápisnica N 114/2009 NZ 28065/2009 NCRls 28493/2009 zo dňa 19.08.2009
Podpisový vzor - Ing. Zoltána Wollner zo dňa 19.08.2009
Podpisový vzor - JUDr. Rastislava Opaterný zo dňa 19.08.2009
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Packa a Ing. Juraj Celler zo dňa 19.08.2009
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 03.09.2009