LEMMS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 138155/B
- Dátum vzniku
- 16.01.2010
- Konanie menom spoločnosti
- Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne, a to pripojením svojho podpisu k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.
- Predmety činnosti
-
-
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bežné napätie (od 21.5.2019)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 29.4.2014)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 29.4.2014)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 29.4.2014)
-
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 29.4.2014)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 29.4.2014)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 29.4.2014)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 16.1.2010)
-
reklamné a marketingové služby (od 16.1.2010)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 16.1.2010)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 16.1.2010)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 16.1.2010)
-
administratívne služby (od 16.1.2010)
-
prenájom nehnuteľností okrem poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 16.1.2010)
-
zobraziť ukončené
-
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 29.4.2014 do 20.5.2019)
-
Počítačové služby (od 29.4.2014 do 20.5.2019)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 16.1.2010 do 20.5.2019)
- Spoločníci
-
-
Ing. Erika Krčová
Železničná 8419/3
82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Slovensko
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ing. Erika Krčová
Železničná 8419/3
82107 Bratislava- Vrakuňa
Slovensko
Vznik funkcie: 07.06.2017
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2011.
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 16.12.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Marek Svetlík na Ing. Erika Krčová
-
Potvrdenie o ukončení podnikania
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ľuboš Martinkovič na Marek Svetlík
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Dušan Blažo na Ing. Marek Svetlík
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Vladimír Ivanov na Ing. Marek Svetlík
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Marek Svetlík
-
Zápisnica z MVZ z 02.04.2014
-
Zápisnica z VZ z 31.5.2013
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Zápisnica z VZ z 30.06.2012
-
návrh rozhodnutí zo dňa 23.03.2011
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.03.2011
-
podpisové vzory- Vladimír Ivanov , Dušan Blažo zo dňa 23.03.2011
-
spoločenská zmluva zo dňa 16.12.2009
-
živnostenské listy č. OŽP-A/2009/60446-2-8 zo dňa 07.01.2010
-
podpisové vzory- Jaroslav Porubčanský, Radomír Čikor, Ľuboš Martinkovič ,
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024