PZ group s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 89096/B
- Dátum vzniku
- 10.07.2010
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
-
reklamné a marketingové služby (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
-
čistiace a upratovacie služby (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
-
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
-
sťahovacie služby (od 10.7.2010 do 13.12.2016)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 05.10.2016, právoplatné dňom 23.11.2016, č. k.: 34CbR/33/2014, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť PZ group s. r. o., so sídlom Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 45 645 426 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť PZ group s. r. o., so sídlom Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 45 645 426, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 89096/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I 34Cbr/33/2014-12
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Pavol Čeliga na Ján Mondek
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Podpisový vzor konateľa Ján Mondek
-
Zakladateľská listina
-
Živnostenské oprávnenie
-
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
-
Podpisový vzor konateľa - Pavol Čeliga
- Dátum aktualizácie
- 07.07.2024