Cheverny s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 75154/B
- Dátum vzniku
- 25.11.2010
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
poskytovanie služieb v rybárstve (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
kopanie studní (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
výroba a hutnícke spracovanie kovov (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
čistenie kanalizačných systémov (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
vykonávanie odťahovej služby (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
sťahovacie služby (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
skladovanie (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
počítačové služby (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
finančný leasing (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
faktoring a forfaiting (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
vedenie účtovníctva (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
čistiace a upratovacie služby (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 15.4.2011 do 22.10.2013)
-
reklamné a marketingové služby (od 25.11.2010 do 22.10.2013)
-
administratívne služby (od 25.11.2010 do 22.10.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 25.11.2010 do 22.10.2013)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 25.11.2010 do 22.10.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 25.11.2010 do 22.10.2013)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 25.11.2010 do 22.10.2013)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10.2013 o zlúčení spoločnosti Cheverny s. r. o. (zanikajúca spoločnosť) so spoločnosťou RKM Holding s.r.o., so sídlom Továrenská 378/16, 911 05 Trenčín - Zlatovce, IČO: 46 342 664 (nástupnícka spoločnosť), ktorá preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 754/2013, NZ 35463/2013 zo dňa 11.10.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Cheverny s. r. o. , so sídlom Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO: 45 847 657, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 75154/B.
- Uložené listiny
-
-
účtovná závierka 2012
-
Súvaha a výkaz 2011
-
účtovná závierka za rok 2010
-
ÚZ spoločenskej zmluvy
-
Zápis z VZ
-
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Podpisový vzor konateľa - Miroslav Staňo
-
Vyhlásenie konateľa
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Osvedčenie o živn. oprávnení
-
Podpisový vzor - Ing. Darina Vozárová
-
Spoločenská zmluva
- Dátum aktualizácie
- 07.07.2024