DINO Diagnostics s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 72770/B
- Dátum vzniku
- 03.05.2011
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis
- Predmety činnosti
-
-
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 19.1.2022)
-
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 19.1.2022)
-
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 19.1.2022)
-
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 19.1.2022)
-
Výrobu čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr (od 19.1.2022)
-
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (od 19.1.2022)
-
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok (od 19.1.2022)
-
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (od 19.1.2022)
-
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 19.1.2022)
-
Výroba a hutnícke spracovanie kovov (od 19.1.2022)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 19.1.2022)
-
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 19.1.2022)
-
Inžinierska a konzultačná činnosť v banskej oblasti (od 19.1.2022)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 3.7.2015)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 3.7.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.7.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 3.7.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 3.7.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 3.7.2015)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 3.7.2015)
-
administratívne služby (od 3.7.2015)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 3.7.2015)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 3.7.2015)
-
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 3.7.2015)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 3.7.2015)
-
výroba strojov a zariadení (od 3.7.2015)
-
zámočníctvo (od 3.7.2015)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 3.7.2015)
-
vedenie účtovníctva (od 3.7.2015)
-
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov (od 3.7.2015)
-
zobraziť ukončené
-
kozmetické služby (od 3.7.2015 do 18.1.2022)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
administratívne služby (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
výroba strojov a zariadení (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
-
zámočníctvo (od 3.5.2011 do 2.7.2015)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ing. Vladimír Polák
Tešedíkova 75
84106 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 03.05.2011
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.06.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 1149/2015, Nz 21949/2015, NCRls 22431/2015.
- Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.04.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
DINO_Zápisnica.asice
-
DINO_Listina prítomných.asice
-
osvedcenie_-_07.01.2022_13_34_45_-_07.01.2022_13_35_12.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Podpisový vzor_konateľ.zep
-
Spoločenská zmluva_úplné znenie_DINO - SPOK s.r.o..zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka POLA - Q, s.r.o..zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka_DINO - SPOK s. r. o..zep
-
Zmluva o zlúčení_ notárska zápisnica.zep
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2012
-
účtovná závierka za rok 2011
-
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Polák
-
Zakladateľská listina zo dňa 8.4.2011
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 18.4.2011
-
Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 8.4.2011
- Dátum aktualizácie
- 24.09.2024