V.I. Energy Group a. s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 6524/B
- Dátum vzniku
- 20.03.2015
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prenájom hnuteľných vecí (od 20.3.2015 do 25.8.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 20.3.2015 do 25.8.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 20.3.2015 do 25.8.2021)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 20.3.2015 do 25.8.2021)
-
administratívne služby (od 20.3.2015 do 25.8.2021)
-
vedenie účtovníctva (od 20.3.2015 do 25.8.2021)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 20.3.2015 do 25.8.2021)
-
faktoring a forfaiting (od 20.3.2015 do 7.1.2021)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 20.3.2015 do 7.1.2021)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 20.3.2015 do 7.1.2021)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 20.3.2015 do 7.1.2021)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zmluva o zlúčení zo dňa 03.06.2021.
- Uložené listiny
-
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 05/2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 05/2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Návrh zmluvy o zlúčení.asice
-
Potvrdenie o ukončení podnikania zo dňa 3.12.2020
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Plnomocenstvo.asice
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Rozhodnutie o odvolaní pána Ing. Miroslava Struža.zep
-
Rozhodnutie o vymenovaní pána Vladimíra Gajdoša.zep
-
Plná moc od jediného akcionára na prijatie rozhodnutí o odvolaní pána Ing. Miroslava Struža a vymenovaní nového člena.zep
-
Plná moc právneho zástupcu na podanie návrhu na uloženie listiny do zbierky listín.zep
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Pavol Bero
-
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Rudolf Pradla
-
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor - Mgr. Eva Tóthová
-
N 692/2016 - osvedčenie o VZ
-
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor Ing. Pavol Bero
-
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor Mgr. Eva Tóthová
-
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor Ing. Rudolf Pradla
-
Účtovná závierka za obdobie 02/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka.tiff
-
zakladateľská listina + stanovy
-
písomné vyhlásenie správcu vkladu
-
podpisový vzor predsedu predstavenstva
-
ŽO
- Dátum aktualizácie
- 23.07.2024