Work Service SK, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 108501/B
- Dátum vzniku
- 22.01.2016
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
Agentúra dočasného zamestnávania (od 14.6.2016 do 31.12.2021)
-
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Sťahovacie služby (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Kuriérske služby (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Počítačové služby (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Vydavateľská činnosť (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Administratívne služby (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Vedenie účtovníctva (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Reklamné a marketingové služby (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Fotografické služby (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Prenájom nehnuteľností bez poskytnutia aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
-
Prenájom nebytových priestorov bez poskytnutia aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 22.1.2016 do 31.12.2021)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
-
Notárska zápisnica N 440/2021 zo dňa 26.11.2021 - Rozhodnutie spolocnika
-
Notárska zápisnica N 442/2021 zo dňa 26.11.2021, osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
-
Notárska zápisnica N 453/2021, zo dňa 26.11.2021 - Zmluva o zlúčení
-
Navrh zmluvy o zluceni.asice
-
Úplne znenie Zakladatelskej listiny zo dňa 17.9.2021
-
Rozhodnutie spolocnika zo dňa 17.9.2021
-
Výročná správa za rok 2019
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.5.2021
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.5.2021
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
5. Plnomocenstvo udelene panovi Slawomirovi Mikolajczykovi zo dna 7.10.2019.zepx
-
6. Plnomocenstvo pre HAVEL PARTNERS zo dna 23.2.2021.zepx
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.2.2021
-
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor - Miroslav Garaj, zo dňa 8.3.2021
-
Dodatok vo forme úplného znenia zo dňa 26.6.2020
-
Podpisový vzor konateľa - Jaroslaw Dymitruk, zo dňa 26.6.2020
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.6.2020
-
plná moc.asice
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2020
-
Dodatok vo forme úplného znenia Zakladateľskej listiny zo dňa 31.3.2020
-
Súhlas s menovaním a podpisový vzor konateľa - Ing. Richard Mazánik, zo dňa 31.3.2020
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
plná moc Mora.asice
-
plná moc .asice
-
rozhodnutie jediného spoločníka .asice
-
dodatok vo forme úplného znenia .asice
-
odstúpenie konateľa.asice
-
súhlas s menovaním a podpisový vzor .asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
rozhodnutie jediného spoločníka .zep
-
Dodatok vo forme úplného znenia .zep
-
rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
-
Baywood_rozhodnutie ADZ.zep
-
Baywood_rozhodnutie jed. spol. ADZ.zep
-
Baywood_rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
-
Baywood_podpisovy vzor_Slezak.zep
-
Baywood_podpisovy vzor konatela_Friedrich.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
-
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
-
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
-
Vyhlasenie a podpisovy vzor konatela.zep
- Dátum aktualizácie
- 24.07.2024