Agora plus, a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 45361/N
- Dátum vzniku
- 18.12.1991
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná predseda predstavenstva
- Predmety činnosti
-
-
sprostredkovateľská činnosť (od 20.11.2000)
-
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.11.2000)
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 20.11.2000)
-
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 20.11.2000)
-
leasingová činnosť (od 20.11.2000)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 20.11.2000)
-
činnosť účtovných poradcov (od 20.11.2000)
-
vedenie účtovníctva (od 20.11.2000)
-
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 17.5.1993)
-
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky (od 17.5.1993)
-
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 17.5.1993)
-
automatizované spracovanie údajov (od 17.5.1993)
-
poskytovanie software (od 17.5.1993)
-
poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti software, počítačovej techniky a elektrotechniky (od 17.5.1993)
-
zobraziť ukončené
-
vývoj a rozširovanie /distribúcia/ informačných systémov, obchod s počítačovým har- dware a software (od 18.12.1991 do 16.5.1993)
-
nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru každého druhu, okrem tovarov na ktoré zákon vyžaduje osobitné povolenie (od 18.12.1991 do 16.5.1993)
-
poradenská a konzultačná činnosť v obchode a službách (od 18.12.1991 do 16.5.1993)
-
leasing (od 18.12.1991 do 16.5.1993)
- Štatutárny orgán
-
-
Predstavenstvo:
-
Ing. Ondrej Lauko
Ševčenkova 28
Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 25.04.2002
Názov funkcie: predseda
-
Ing. Ladislav Müller
Bzovícka 24
Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 25.04.2002
Názov funkcie: podpredseda
-
Ing. Ivica Lauková
Ševčenkova 28
Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 25.04.2002
- Dozorná rada
-
-
Ing. Josef Javora
Belcrediho 7
Brno
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2002
Názov funkcie: predseda
-
Ing. Josef Veškrna
Oblá 33
Brno
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2002
Názov funkcie: člen
-
Ing. Ladislav Chodák
Bochořákova 19
Brno
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2002
Názov funkcie: člen
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- V y m a z u j e s a : Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným Z a p i s u j e s a : Právna forma: Akciová spoločnosť Počet, druh, podoba, menovitá hodnota akcií, obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: počet akcií: 104 na meno, listinné menovitá hodnota jednej akcie: 10 000 Sk Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení dňa 18.3.2002. Rozhodnutie spoločníkov o zmene právnej formy spoločnosti v súlade s § 69b Obchodného zákonníka z pôvodnej spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Zmena obchodného mena z pôvodného Agora Slovensko, spol. s r.o. na nové AGORA plus, a.s. Zánik funkcie konateľa Ing. Ondrej Lauko, r.č. , Ševčenkova 28, Bratislava dňa 25.4.2002.
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 23.1.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a zvýšenie základného imania prístupením nových spoločníkov. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 28.1.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.2.2002.
- Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.11.2000 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 297/2000, Nz 305/2000, ktorým bola zmenená spoločenská zmluva. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 2.11.2000. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 2.11.2000. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 3.11.2000. Dodatok č. 1 k notárskej zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2000 spísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 311/2000, Nz 318/2000.
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.1995 na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 150/96, Nz 146/96 zo dňa 19.3.1996. Stary spis: S.r.o. 3782
- Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.9. 1995 zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.9.1995. Stary spis: S.r.o. 3782
- Novela spoločenskej zmluvy zo dňa 18. 2. 1992 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Živnostenský list č. 1810/12/92 zo dňa 18. 12. 1992 vydaný Obvodným úradom Bratislava 5. Stary spis: S.r.o. 3782
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6. 12. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zá- konník a Zák. č. 173/88 Zb. o podniku so za- hraničnou majetkovou účasťou v znení neskor- ších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3782
- Dátum aktualizácie
- 21.07.2024