HENDI CENTRUM s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 21969/T
- Dátum vzniku
- 19.12.1991
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 25.6.2022)
-
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 25.6.2022)
-
Výroba nápojov (od 25.6.2022)
-
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 25.6.2022)
-
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 25.6.2022)
-
Prevádzkovanie výdajne stravy (od 25.6.2022)
-
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 25.6.2022)
-
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 31.3.2021)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 31.3.2021)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 31.3.2021)
-
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: A/ ambulantnej zdravotnej starostlivosti: 1. špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 2. špecializovaná ambulancia klinickej logopédie; B/ zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (od 14.1.2021)
-
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 30.7.2020)
-
Masérske služby (od 30.7.2020)
-
vedenie účtovníctva (od 6.8.2009)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 6.8.2009)
-
sprostredkovanie obchodu (od 9.3.1994)
-
nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 9.3.1994)
-
realitné agentúry (od 9.3.1994)
-
poskytovanie služieb - v prevodoch priemyselného vlastníctva (od 9.3.1994)
-
zobraziť ukončené
-
obchod s tovarom všetkého druhu obzvlášť s predmetmi starostlivosti o telo a zdravie, pomôckami na nohy, lekárskymi laboratórnymi potrebami, ortopedickými predmetmi a kozmetickým tovarom, obzvlášť odbyt horeuvedených výrobkov pod značkou SCHOLL a prevádzkovanie vlastnej obchodnej siete (od 19.12.1991 do 8.3.1994)
-
dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu (od 19.12.1991 do 8.3.1994)
-
výroba tovarov vštkého druhu obzvlášť predmetov starostlivosti o telo a zdravie, lekárskych laboratorných potrieb, ortopedických predmetov a kozmetiky (od 19.12.1991 do 8.3.1994)
-
sprostredkovanie obchodov s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami (od 19.12.1991 do 8.3.1994)
-
poskytovanie služieb, obzvlášť v oblasti starostlivosti o telo (od 19.12.1991 do 8.3.1994)
-
zastupovanie tuzemských a zahraničných podnikov (od 19.12.1991 do 8.3.1994)
-
nadobúdanie patentov a licencií (od 19.12.1991 do 8.3.1994)
-
účasť na alebo zakladanie iných podnikov, obzvlášť takých, ktoré majú rovnaký alebo podobný predmet podnikania, ale aj na výrobných prevádzkach (od 19.12.1991 do 8.3.1994)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Mgr. Miriam Juhanesovičová
Na medzi 9519/2A
83106 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Vznik funkcie: 23.10.2020
-
Ing. Erik Marek
Pod agátmi 14703/10
82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Slovensko
Vznik funkcie: 27.05.2011
-
Ing. Marián Škorník
Valová 43
92101 Piešťany
Slovensko
Vznik funkcie: 27.05.2011
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.10.2007 a 4.2.2008.
- Ing. Ivan Salcer- vzdanie sa prokúry ku dňu 01.04.2005.
- Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 127/03, Nz 18992/03 napísanej dňa 14.3.2003 notárom JUDr. Polakovičovou.
- Zmena zakladateľskej listiny v nadväznosti na prevod obchodného podielu schválená jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 29. mája 2001 vo forme notárskej zápisnice N 147/01, Nz 141/01 spísanej notárkou JUDr. Janou Mikušovou.
- Notárska zápisnica zo dňa 20.3.2000 pod č. N 85/2000, Nz 87/2000 o zmene obchodného mena, pôvodné: Seter Scholl Slovensko spol. s r.o.
- Rozhodnutie zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.5.1999 č. N 99/99, Nz 97/99 o zmene sídla a obchodného mena. Pôvodné - SCHOOL, spol. s r.o.
- Prevod obchodného podielu a zmena zakladateľskej listiny schválené na valnom zhromaždení dňa 22.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 162/99, Nz 149/99 spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
- Notárska zápisnica N 430/98, 428/98 zo dňa 7.8.1998 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, ktorou sa zakladateľská listina prispôsobuje ustanoveniam zák. č. 11/1998 Z.z.
- Dodatok k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č.N 66/97, Nz 53/97 dňa 10.6.1997. Stary spis: S.r.o. 3709
- Osvedčenie o zmene zakladeteľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.2.1997 pod č. N 48/97, Nz 48/97. Stary spis: S.r.o. 3709
- Dodatok k zakladateľskej listine vo forme Notárskej zápisnice N 225/94, NZ 224/94 napísanej dňa 03.08.1994 notárom JUDr. Romanom Blahom. Stary spis: S.r.o. 3709
- Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.1.1994 N 13/94, Nz 13/94 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3709
- Notárska zápisnica N 14/93 Nz 14/93 napísaná dňa 8.2.1993 notárkou JUDr. Imriškovou. Stary spis: S.r.o. 3709
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 10.12.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a Zák.č.173/88 Zb.o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3709
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Rozhodnutie TTSK č. TA/14319/2020/OZ-3
-
Podpisový vzor konateľa Mgr. Miriam Juhanesovičová
-
Zápisnica z MVZ z 19.06.2020
-
Zápisnica z MVZ z 15.07.2020
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Erik Marek na MS FINANCE CORPORATION, a. s.
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Marián Škorník na MS FINANCE CORPORATION, a.s.
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 10.05.2019
-
Listina prítomných z MVZ 10.05.2019
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Marián Škorník
-
Zápisnica z VZ 27.05.2011
-
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 07.01.2011
-
úplné znenie spoločenskej zmluvy k 07.01.2011
-
zmluva o prevode časti obchodného podielu na Ing. Škorníka
-
zmluva o prevode časti obchodného podielu na Ing. Mareka
-
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia MS Finance, s.r.o. konaného 07.01.2011 + Spoločenská zmluva
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Účtovná závierka k 31.03.2009
-
Účtovná závierka k 31.03.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 28.11.2007
-
Podpisový vzor konateľa - Ing. Marián Škorník zo dňa 22.11.2007
-
Úplne znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 21.12.2007
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 04.02.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.01.2006
-
Podpisový vzor - Tim Holmes zo dňa 07.11.2005
-
Podpisový vzor - Mario Della Cava zo dňa 26.10.2005
-
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 06.01.2006
-
Zmluva o pradaji podniku zo dňa 30.05.2006
-
Vyhlásenie o vzdaní sa prokúry - Ing Ivan Salcer zo dňa 23.03.2005
-
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 26.01.2005
-
Podpisový vzor konateľa spoločnosti -Carolin MacNab zo dňa 01.03.2005
-
Správa audítora za rok 2003
-
Správa audítora za I. štvrťrok 2004
-
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2002
-
Výročná správa za rok 2002
-
Účtovná závierka za rok 2002
-
Účtovná závierka za rok 2001
-
Notárska zápisnica N 127/2003, Nz 18992/2003
-
Výpis z obchodného registra - 33285417 Obchodná a priemyselná komora v Amsterdame
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024