správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 20.12.2022)
prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom, prenechanie nebytových priestorov do nájmu fyzickým a právnickým osobám podľa osobitných predpisov (od 9.2.1994)
poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov vo vlastníctve družstva a bytov, ktoré prešli z vlastníctva družstva do vlastníctva členov (od 9.2.1994)
zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového majetku družstva a majetku na prevádzku a správu, na ktoré sa družstvo zaviazalo (od 9.2.1994)
zobraziť ukončené
Predmetom činnosti družstva je prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečenie služieb, poskytovanie ktorých je s užívaním spojené.V rámci predmetu činnosti družstvo najmä: a/ navrhuje príslušnému národnému výboru na pridelenie členom byty a miestnosti neslúžiace na bývanie, ktoré má v správe, b/ zabezpečuje užívateľom bytov a miestností neslúžiacich na bývanie nerušený výkon práv spojených s ich užívaním, najmä tým, že sa stará o riadnu a včasnú údržbu družstevného majetku, c/ zabezpečuje opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku, zmeny dokončených stavieb, d/ zabezpečuje materiálno-technickú základňu pre údržbu a opravy bytov a miestností neslúžiacej na bývanie, f/ dbá o tom, aby užívanie bytov, domov a spoločných zariadení prispievalo k dodržiavaniu pravidiel socialistického spolužitia. (od 8.7.1991 do 8.2.1994)
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Víťazoslav Veneny
Nám. M.R. Štefánika 894/14
01001 Žilina
Slovensko
Vznik funkcie: 26.10.2022 Názov funkcie: Podpredseda predstavenstva
Členská schôdza konaná dňa 17.09.2001 zvolila nových členov predstavenstva.
Členská schôdza konaná dňa 04.03.1996 zvolila nových členov predstavenstva.
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. Dbs 22 z 14.5.1993 v spojitosti s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 41 Cob 84/93 z 14.10.1993 bola z obchodného registra vymazaná Viera Orlická ako predseda predstavenstva a uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. Dbs 22 z 20.01.1994 bola z obchodného registra vymazaná Mariana Tinková ako podpredseda predstavenstva.
Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením, konaným dňa 8.6.1923. Členská schôdza konaná dňa 25.4.1991 schválila nové stanovy družstva v súlade so zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Družstvo na členskej schôzdy konanej dňa 17.12.1992 prijalo zmenu stanov družstva v zmysle zák 513/91 Zb. Stary spis: Dr 399
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1