Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 21.1.2023)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 28.5.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 28.5.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 28.5.2010)
zámočníctvo (od 28.5.2010)
murárstvo (od 28.5.2010)
oprava pracovných strojov (od 28.5.2010)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (od 28.5.2010)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 28.5.2010)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 28.5.2010)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (od 28.5.2010)
prenájom hnuteľných vecí (od 28.5.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 28.5.2010)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 28.5.2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 28.5.2010)
skladovanie (od 28.5.2010)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 28.5.2010)
reklamné a marketingové služby (od 28.5.2010)
donášková služba (od 28.5.2010)
prieskum trhu a verejnej mienky (od 28.5.2010)
čistiace a upratovacie služby (od 28.5.2010)
sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných vecí (od 25.5.2006)
výroba, spracovanie-obchodná činnosť poľnohospodárskych výrobkov (od 25.5.2006)
poľnohospodárske práce poľnohospodárskymi mechanizmami pre fyzické a právnické osoby (od 25.5.2006)
ťažba, triedenie a predaj štrkopieskov (od 25.5.2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 25.5.2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 25.5.2006)
výroba a predaj tichých vín (od 25.5.2006)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (od 31.8.1993)
zabezpečovanie hospodárských a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených predstavenstvom (od 31.8.1993)
zobraziť ukončené
živnostenské podnikanie v odbore: dopravné a prepravné služby a práce ťažkými mechanizmami; poľnohospodárke práce poľnohospodárskymi mechanizmami pre fyzické a právnické osoby; obchodná činnosť: výroba, spracovanie, kúpa a predaj poľnohospodárskych výrobkov; sprostredkovateľská činnosť v oblasti sprostredkovania kúpy a predaja nehnuteľných veci; stavebníctvo-múrárske, tesárske, obkladačské, pokrývačské, klempiarske, podlahárske a vodoinštalatérske práce (od 31.8.1993 do 24.5.2006)
1/ Predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska výroba. (od 21.12.1990 do 30.8.1993)
2/ Spracovanie poľnohospodárskej výroby, výroba výrobkov. (od 21.12.1990 do 30.8.1993)
3/ Poskytuje práce a služby členom družstva, fyzickým a právnickým osobám. (od 21.12.1990 do 30.8.1993)
4/ Predaj vlastných výrobkov podľa platných predpisov a smerníc a podmienok určených členskou schôdzou a predstavenstvom. (od 21.12.1990 do 30.8.1993)
5/ Iná hospodárska činnosť: stavebná činnosť; obchodná činnosť v rámci štátu aj so zahraničnými odberateľmi. (od 21.12.1990 do 30.8.1993)
Anna Hilková
153
92052 Siladice
Slovensko
Vznik funkcie: 20.05.2011 Názov funkcie: člen
Róbert Beránek
280
92052 Siladice
Slovensko
Vznik funkcie: 20.05.2011 Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
Členská schôdza konaná dňa 17.06.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 438
V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohto zákona. Stary spis: Dr 438
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 18.12.1990 podľa Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 438
Uložené listiny
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Pozvánka na ČS na 24.11.2022
Zápisnica z ČS z 24.11.2022
Zoznam členov z ČS
Prezenčná listina členov
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Správa hospodárenia
Podpisový vzor členov predstavenstva Anna Radošovská a Ing. Róbert Čík
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Jan Beránek
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Zápisnica z ČS z 30.09.2020
Vzor hlasovacieho lístka
Pozvánka na členskú schôdzu 30.09.2020
Prezenčná listina z ČS z 30.09.2020
Súhlas s menovaním do funkcie predsedu predstavenstva Robert Paukovič
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Robert Paukovič
Podpisový vzor člena predstavenstva Ján Beránek
Podpisový vzor člena predstavenstva Anna Hilková
Súhlas s menovaním do funkcie podpredsedu predstavenstva Anna Radošovská
Súhlas s menovaním do funkcie člena predstavenstva Anna Hilková
Súhlas s menovaním do funkcie člena predstavenstva Dušan Ondrejička
Podpisový vzor člena predstavenstva Dušan Ondrejička
Podpisovy vzor člena predstavenstva Róbert Beránek
Súhlas s menovaním do funkcie člena predstavenstva Róbert Beránek
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Anna Radošovská
Plná moc - Viera Beránková
Plná moc - Vladimíra Michaličková
Plná moc - Ing. Richard Paukovič
Plná moc - SIMONT real, s.r.o.
Plná moc SIMONT, s.r.o.
Plná moc - Teodor Beránek
Plná moc - Michal Broš
Podpisový vzor konateľa Ondrej Sekereš
Plná moc - Ing. Miroslav Hudec
Plná moc - Miroslava Sekerešová
Plná moc Monika Beránková
Plná moc - Eulália Bajzíková
Plná moc Jaroslav Bajzík
Plná moc - Ing. Hana Šimová
Plná moc - Ing. Klaudia Hudecová
Plná moc - Finelis, s.r.o.
Plná moc - Gabriela Brošová
Plná moc - Edita Beránková
Plná moc - Barbora Kotrubčíková
Plná moc - Matej Radošovský
Plná moc - Mgr. Martin Štrba
Plná moc - Michaela Beránková
Plná moc - Martin Beránek
Plná moc - Marta Štrbová
Plná moc - Matúš Rezbárik
Plná moc - Ivan Bobák
Plná moc - Lucia Rezbáriková
Plná moc - Katarína Brošová
Plná moc - Martin Ondrejička
Plná moc - Jakub Sekereš
Plná moc - Ján Radošovský
Plná moc - Jaroslav Sekereš
Plná moc - Helena Ondrejičková
Správa o hospodárskych výsledkoch 2018 a 2019 pre VČS 30.09.2020
Súhlas s menovaním do funkcie člena predstavenstva Ján Beránek
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Zápisnica z členskej schôdze z 08.12.2017
Zápisnica z členskej schôdze z 14.12.2018
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Zápisnica z členskej schôdze z 11.05.2016
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Výročná správa za rok 2013.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Zápisnica z výročnej a volebnej členskej schôdze z 12.09.2014
Úplné znenie stanov
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva a podpredsedu družstva Anna Radošovská + Súhlas s menovaním do funkcie
Podpisový vzor predsedu predstavenstva a predsedu družstva Robert Paukovič + Súhlas s menovaním do funkcie
Podpisový vzor člena predstavenstva Viera Ilovičová
Podpisový vzor člena predstavenstva Dušan Krupan
Podpisový vzor člena predstavenstva Margita Šoková
Podpisový vzor člena predstavenstva Miloš Pavkov
Podpisový vzor člena predstavenstva Zdena Fančovičová
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Miroslav Lipták
Notárska zápisnica N 692/2013, Nz 36845/2013, NCRls 37532/2013
Zápisnica z ČS
Podpisový vzor konateľa Miroslav Páleník
Súhlas s menovaním do funkcie člena predstavenstva Miroslav Páleník
Podpisový vzor podpredsedu predstavensta Miroslav Lipták
Prezenčná listina
Zápisnica z výročnej členskej schôdze
Odstúpenie z funkcie Ing. Juraj Ochotnícky
Podpisový vzor konateľa Ing. Ladislav Hroššo
Stanovy
Výročná správa za rok 2012
Stanovisko audítora
Účtovná závierka k 31.12.2012
Výročná správa 2011
Účtovná závierka k 31.12.2011
Zápisnica z VČS 20.05.2011
Zápisnica z NČS 20.05.2011
Správa audítora
Výročná správa 2010
Účtovná závierka k 31.12.2010
Názor audítora
Výročná správa 2009
Účtovná závierka k 31.12.2009
Stanovy - úplné znenie
Zápisnica z VČS 23.04.2010
Živnostenské listy
Výročná správa za rok 2008
Účtovná závierka k 31.12.2008
Zápisnica z MČS 29.01.2009
Uznesenie z VČS 17.03.2006
Podpisový vzor člena predstavenstva - Anna Radošovská
Podpisový vzor predsedu družstva - Ing. Juraj Ochotnícky
Podpisový vzor člena predstavenstva - Helena Hábelová